Hodkovická s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hodkovická s.r.o. (26504359) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 865/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2002 Hodkovická s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hodkovická s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hodkovická s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 86336 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26504359 | |
Jméno: | Farm Jemnice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.2002 |
Zapsána dne: | 21.1.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.1.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 865/11, Praha 11000, Česká republika | 30.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Růžová 1416/17, Praha 11000, Česká republika | 17.1.2015 - 30.3.2015 |
Adresa: | Vězeňská 5/116, Praha 1 , Česká republika | 21.1.2002 - 17.1.2015 |
jednatel | Hedvika El-Houbi Laurichová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 16.2.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 6.11.2015 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha |
jednatel | Giusto Tretti |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2013 do 30.3.2015 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha 1 |
Mauro Piccinini | |
Ve funkci | od 21.1.2002 do 30.12.2013 |
Adresa | Vězeňská 5, Praha 1 |
Matteo Dona | |
Ve funkci | od 21.1.2002 do 3.5.2004 |
Adresa | Bílkova 19, Praha 1 |
Giuseppe Colombo | |
Ve funkci | od 21.1.2002 do 3.5.2004 |
Adresa | Bílkova 19, Praha 1 |
IČO: | 26504359 |
---|---|
Firma: | Hodkovická s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 2002 |
Sídlo: | Bílkova 865/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |