HODAS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HODAS s.r.o. (25172034) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 13, 39804 Mirovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1998 a již ukončila svou činnost. HODAS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o HODAS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HODAS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7393 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25172034 | |
Jméno: | HODAS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.1998 |
Zapsána dne: | 19.1.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 13, Mirovice 39804, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ráztely 13, Mirovice 39806, Česká republika | 19.1.1998 - 1.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.10.2009 |
hostinská činnost | 9.5.2000 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy | 19.1.1998 - 12.10.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 19.1.1998 - 12.10.2009 |
jednatel | Pavel Hodík |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Milínská 112, 26101 Příbram |
jednatel | Pavel Hodík |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2009 do 1.12.2016 |
Adresa | Milínská 112, 26101 Příbram |
jednatel | Jaroslav Hodík |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1998 do 12.10.2009 |
Adresa | Ráztely 13, 39806 Mirovice |
jednatel | Pavel Hodík |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1998 do 12.10.2009 |
Adresa | Milínská 112, 26101 Příbram |
IČO (identifikační číslo): | 25172034 |
---|---|
Jméno: | HODAS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 13, Mirovice 39804 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2000 |
Přerušeno od | 23. 3. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1998 |
Přerušeno od | 23. 3. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 23. 3. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Hodík |
---|
IČO: | 25172034 |
---|---|
Firma: | HODAS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Mirovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 1998 |
Sídlo: | 13, Mirovice 39804 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |