Ho Yong Hwang má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ho Yong Hwang (69030057) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Hekrova 808/14, 14900 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 1999 a je stále aktivní. Ho Yong Hwang má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Ho Yong Hwang nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ho Yong Hwang na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 3. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 33413 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69030057 | |
Jméno: | Ho Yong Hwang | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 31.3.1999 |
Zapsána dne: | 31.3.1999 | |
dat. nar. 11.5.1956 | 31.3.1999 - 14.2.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Kwangbok, Pyongyang , Korejská lidově demokratická republika | 31.3.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Hekrova 809/12, Praha 14900, Česká republika | 14.2.2023 |
Adresa: | Hekrova 809/12, Praha 4 14900, Česká republika | 22.11.2003 - 14.2.2023 |
Adresa: | Konstantinova 1488/28, Praha 4-Chodov 14900, Česká republika | 31.3.1999 - 22.11.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb | 1.5.2004 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 22.11.2003 |
. | 4.9.2001 - 22.11.2003 |
poradenská činnost v oblasti sportu | 31.3.1999 - 4.9.2001 |
IČO (identifikační číslo): | 69030057 |
---|---|
Jméno: | Ho Yong Hwang |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hekrova 808/14, Praha 14900 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2012 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 10. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ho Yong Hwang |
---|
IČO: | 69030057 |
---|---|
Firma: | Ho Yong Hwang |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 8. 3. 1999 |
Sídlo: | Hekrova 808/14, Praha 14900 |
---|
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |