HK Karviná 2021, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HK Karviná 2021, z.s. (22739131) je Spolek. Sídlí na adrese Masarykovo nám. 18/9, 73301 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 HK Karviná 2021, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HK Karviná 2021, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HK Karviná 2021, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8007 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22739131 | |
Jméno: | HC Old Stars Karviná z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo nám. 18/9, Karviná 73301, Česká republika | 5.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hraničářská 412/6, Karviná 73301, Česká republika | 12.9.2017 - 5.5.2021 |
Adresa: | 591, Petrovice u Karviné 73572, Česká republika | 1.1.2014 - 12.9.2017 |
Předseda | Martin Kytka |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Bratr. Veverkových 2809/8, 73301 Karviná |
Místopředseda předsednictva | Daniel Marosz |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2018 do 5.5.2021 |
Adresa | 133, 73572 Petrovice u Karviné |
Člen předsednictva | Daniel Kravčík |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 5.5.2021 |
Adresa | U Farmy 1627/33a, 73401 Karviná |
Předseda předsednictva | Ladislav Burián |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 5.5.2021 |
Adresa | Hraničářská 412/6, 73301 Karviná |
Místopředseda předsednictva | Daniel Marosz |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 16.3.2018 |
Adresa | Prameny 823/17, 73401 Karviná |
Místopředseda předsednictva | Daniel Marosz |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2017 do 16.3.2018 |
Adresa | Prameny 823/17, 73401 Karviná |
IČO: | 22739131 |
---|---|
Firma: | HK Karviná 2021, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 4. 2008 |
Sídlo: | Masarykovo nám. 18/9, Karviná 73301 |
---|
Provozování sportovních zařízení |