HITEKO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HITEKO s.r.o. (25655752) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Radošovická 1331/2, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 1998 HITEKO s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o HITEKO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HITEKO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 58554 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25655752 | |
Jméno: | HITEKO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.1998 |
Zapsána dne: | 26.3.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 3.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radošovická 1331/2, Praha 10 10000, Česká republika | 22.8.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Strašnické 11/1209, Praha lO , Česká republika | 26.3.1998 - 22.8.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v příl. 1 až 3 živnostenského zákona | 3.9.2014 |
pronájem nemovitostí | 13.9.1999 - 3.9.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 13.9.1999 - 3.9.2014 |
realitní kancelář | 13.9.1999 - 3.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.3.1998 - 3.9.2014 |
jednatel | Mgr. Lucie Klemšová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 |
Adresa | Podle náhonu 3294/55, 14100 Praha |
Jednatel | Iveta Plátenková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2022 |
Adresa | Ke skalkám 3218/35, 10600 Praha |
jednatel | Miroslav Plátenka |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2021 |
Adresa | Ke skalkám 3218/35, 10600 Praha |
Jednatel | Iveta Plátenková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 5.11.2022 |
Adresa | Ke Skalkám 35/3218, 10000 Praha 10 |
jednatel | Miroslav Plátenka |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2005 do 23.8.2021 |
Adresa | Ke Skalkám 35/3218, 10000 Praha lO |
Jednatel | Iveta Plátenková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.1999 do 2.2.2005 |
Adresa | Ke Strašnické 11/1209, Praha 10 |
jednatel | Miroslav Plátenka |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1998 do 2.2.2005 |
Adresa | Ke Strašnické 11/1209, Praha lO |
IČO: | 25655752 |
---|---|
Firma: | HITEKO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 1998 |
Sídlo: | Radošovická 1331/2, Praha 10000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |