HIKON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HIKON s.r.o. (27150534) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kloboučnická 1435/24, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 2004 a je stále aktivní. HIKON s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HIKON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HIKON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 100108 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27150534 | |
Jméno: | HIKON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.2004 |
Zapsána dne: | 17.5.2004 |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kloboučnická 1435/24, Praha 14000, Česká republika | 26.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 4 14000, Česká republika | 27.10.2009 - 26.1.2017 |
Adresa: | Družstevní ochoz 4, Praha 4 14000, Česká republika | 17.5.2004 - 27.10.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.5.2009 |
přípravné práce pro stavby | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
dokončovací stavební práce | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
povrchové úpravy a svařování kovů | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
zprostředkování služeb | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
balicí činnosti | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
zprostředkování obchodu | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
velkoobchod | 17.5.2004 - 20.5.2009 |
Jednatel | Oleksandr Somov |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 |
Adresa | Prospekt Sobornyi 158 , Záporoží, obl. Záporoží 69000 |
Jednatel | Yaroslav Vakarchuk |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2020 do 31.10.2020 |
Adresa | Tysmenytska 220a/2 , 76494 Ivano-Frankivsk |
jednatel | Myroslava Kocourkova |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2015 do 4.9.2020 |
Adresa | Božecká 347/3, 10800 Praha |
jednatel | Dmytro Savchuk |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2009 do 9.2.2015 |
Adresa | Gercenova 857/5, 10200 Praha 10 |
jednatel | Galyna Dovbush |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 9.2.2015 |
Adresa | Topolová 2916/14, 10600 Praha 10 |
jednatel | Mariya Gorichok |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 9.2.2015 |
Adresa | Ostružinová 2966/50, 10600 Praha 10 |
jednatel | Bogdan Sukhobokyy |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 9.2.2015 |
Adresa | Topolová 2916/14, 10600 Praha 10 |
jednatel | Vasyl Boykiv |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 9.2.2015 |
Adresa | Ostružinová 2966/50, 10600 Praha 10 |
Jednatel | Iryna Khomenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2004 do 20.5.2009 |
Adresa | Topolova 2916/14, Praha 10 |
Jednatel | Oleg Khomenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2004 do 9.8.2007 |
Adresa | Topolova 2916/14, Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 27150534 |
---|---|
Jméno: | HIKON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 5. 2004 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kloboučnická 1435/24, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Somov |
---|
IČO: | 27150534 |
---|---|
Firma: | HIKON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 5. 2004 |
Sídlo: | Kloboučnická 1435/24, Praha 14000 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Balicí činnosti |