HIK man, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HIK man, s.r.o. v likvidaci (46903917) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Botanická 608/28, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 1992 HIK man, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HIK man, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HIK man, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5985 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46903917 | |
Jméno: | HIK man, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.5.1992 |
Zapsána dne: | 29.5.1992 | |
Usnesením KS v Brně ze dne 22.3.2006 sp.zn. 18 Cm 83/2006-21 byla obchodní společnost HIK man, s.r.o., IČ 46903917, se sídlem Brno, Botanická 28 zrušena s likvidací a Patrik Herman, r.č. 630323/1165, Brno, Skřivanova 344/14, PSČ 602 00 byl ustanoven její m likvidátorem. | 6.6.2006 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Botanická 608/28, Brno 60200, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Botanická 28, Brno , Česká republika | 29.5.1992 - 6.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- hostinská činnost | 3.7.1992 - 2.5.2011 |
- obchodní činnost -nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.5.1992 - 2.5.2011 |
jednatel | Miroslav Kochan |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | 60, 68301 Rousínov |
jednatel | Otto Israel |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Marie Majerové 472/5, 63800 Brno |
jednatel | Patrik Herman |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Bělohorská 4441/147a, 63600 Brno |
jednatel | Israel Otto |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 6.11.2015 |
Adresa | M. Majerové 5, Brno |
jednatel | Patrik Herman |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 6.11.2015 |
Adresa | Bezručova 20, Brno |
jednatel | Miroslav Kochan |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 6.11.2015 |
Adresa | Blatnická l , Brno |
IČO: | 46903917 |
---|---|
Firma: | HIK man, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 5. 1992 |
Sídlo: | Botanická 608/28, Brno 60200 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |