HIDU s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HIDU s.r.o. (25560298) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hybešova 259/21, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 1999 HIDU s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o HIDU s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HIDU s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32949 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25560298 | |
Jméno: | HIDU s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.4.1999 |
Zapsána dne: | 9.4.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hybešova 259/21, Brno 60200, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hybešova 21, Brno 60200, Česká republika | 17.4.2002 - 11.10.2016 |
Adresa: | Zahradníkova 16, Brno 60200, Česká republika | 9.4.1999 - 17.4.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 81 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb. | 16.11.2021 |
zprostředkovatelská činnost | 9.4.1999 - 16.11.2021 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 9.4.1999 - 16.11.2021 |
jednatel | Petr Hirt |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2015 |
Adresa | Hybešova 255/17, 60200 Brno |
jednatel | Ivo Dusík |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 3.2.2023 |
Adresa | Sabinova 2515/4, 61600 Brno |
jednatel | Ivo Dusík |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2014 do 11.10.2016 |
Adresa | Sabinova 2515/4, 61600 Brno |
jednatel | Petr Hirt |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1999 do 6.8.2015 |
Adresa | Hybešova 17, 60200 Brno |
jednatel | Ivo Dusík |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1999 do 18.1.2014 |
Adresa | Sabinova 4, 61600 Brno |
jednatel | Ing. Jaromír Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 25.9.2004 |
Adresa | Kohoutovická 49, 64100 Brno |
jednatel | Ing. Jaromír Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1999 do 23.3.2004 |
Adresa | Laštůvkova 9, 63500 Brno |
jednatel | Miloslav Weigl |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1999 do 17.4.2002 |
Adresa | Zahradníkova 16, 60200 Brno |
IČO: | 25560298 |
---|---|
Firma: | HIDU s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 4. 1999 |
Sídlo: | Hybešova 259/21, Brno 60200 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |