HICRA REALITY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HICRA REALITY a.s. (28653173) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hrabákova 1861/1, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 2011 a je stále aktivní. HICRA REALITY a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HICRA REALITY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HICRA REALITY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4425 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28653173 | |
Jméno: | HICRA REALITY a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.3.2011 |
Zapsána dne: | 25.3.2011 |
Základní kapitál | 11 195 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.3.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 111 | 11.11.2013 |
Kmenové akcie na jméno | 5 000 Kč | 19 | 11.11.2013 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 111 | 25.3.2011 - 11.11.2013 |
Kmenové akcie na majitele | 5 000 Kč | 19 | 25.3.2011 - 11.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrabákova 1861/1, Ostrava 70200, Česká republika | 11.11.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 10.8.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2011 - 10.8.2023 |
člen představenstva | Ing. Jiří Geissler |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2018 |
Adresa | Za Mlýnem 407, 25229 Dobřichovice |
člen představenstva | Ing. Miroslav Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2018 |
Adresa | K Obecníku 3274/2, 72300 Ostrava |
člen představenstva | Jiří Geissler |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 4.6.2018 |
Adresa | Za Mlýnem 407, 25229 Dobřichovice |
předseda představenstva | Miroslav Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 4.6.2018 |
Adresa | K Obecníku 3274/2, 72300 Ostrava |
člen představenstva | Pavel Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 4.6.2018 |
Adresa | Okrajní 663, 73924 Krmelín |
člen představenstva | Jiří Geissler |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 4.6.2018 |
Adresa | Za Mlýnem 407, 25229 Dobřichovice |
předseda představenstva | Miroslav Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 4.6.2018 |
Adresa | K Obecníku 3274/2, 72300 Ostrava |
člen představenstva | Pavel Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2013 do 4.6.2018 |
Adresa | Okrajní 663, 73924 Krmelín |
předseda představenstva | Ing. Jiří Geissler |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2011 do 11.11.2013 |
Adresa | Za Mlýnem 407/4, 25229 Dobřichovice |
člen představenstva | Ing. Jan Kořistka |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2011 do 11.11.2013 |
Adresa | Slovanská 987/9, 74801 Hlučín |
člen představenstva | Ing. Pavel Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2013 do 11.11.2013 |
Adresa | Okrajní 663, 73924 Krmelín |
člen představenstva | Ing. Pavel Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2011 do 6.10.2013 |
Adresa | Hlavní třída 685/104, 70800 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 28653173 |
---|---|
Jméno: | HICRA REALITY a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 3. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hrabákova 1861/1, Ostrava 70200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Geissler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Fučík |
IČO: | 28653173 |
---|---|
Firma: | HICRA REALITY a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 3. 2011 |
Sídlo: | Hrabákova 1861/1, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |