HICOP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HICOP s.r.o. (28118561) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 198, 37001 Homole. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 2010 HICOP s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o HICOP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HICOP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 16. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28118561 | |
Jméno: | HICOP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.2010 |
Zapsána dne: | 16.2.2010 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 198, Homole 37001, Česká republika | 28.11.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW | 25.3.2010 |
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 16.2.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.2.2010 |
projektová činnost ve výstavbě | 16.2.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 16.2.2010 |
jednatel | Ing. Libor Farský |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2014 |
Adresa | 140, 38203 Brloh |
jednatel | Ing. Martin Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2014 |
Adresa | Pirinská 3249/3, 14300 Praha |
jednatel | Ing. Tomáš Farský |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2014 |
Adresa | 202, 38203 Brloh |
jednatel | Ing. Libor Farský |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2010 do 12.3.2014 |
Adresa | 140, 38203 Brloh |
jednatel | Ing. Martin Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2010 do 12.3.2014 |
Adresa | Ciolkovského 855/2, 16100 Praha 6 |
jednatel | Ing. Tomáš Farský |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2010 do 12.3.2014 |
Adresa | 202, 38203 Brloh |
IČO: | 28118561 |
---|---|
Firma: | HICOP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Homole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 2. 2010 |
Sídlo: | 198, Homole 37001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení |
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu |
Demolice a příprava staveniště |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |