HEXA PLUS, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HEXA PLUS, a.s. v likvidaci (45274827) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 1565/30, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. HEXA PLUS, a.s. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o HEXA PLUS, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HEXA PLUS, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1592 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45274827 | |
Jméno: | Radlická mlékárna a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 4.5.1992 |
Zapsána dne: | 4.5.1992 | |
Zrušení společnosti s likvidací na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 4.12.2001 se vstupem do likvidace ke dni 1.1.2002 | 7.11.2002 | |
zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto m ajetku je obsaženo ve schváleném pri- vatizačním projektu státního podniku Radlická mlékárna, s.p. | 4.5.1992 | |
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého mí,- 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. | 4.5.1992 | |
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov jmenování členů představenstva a dozorčí rady | 4.5.1992 |
Základní kapitál | 70 333 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.1993 | |
Základní kapitál | 69 239 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.5.1992 - 25.2.1993 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 70 333 | 19.1.2001 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 2 110 | 25.2.1993 - 19.1.2001 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 68 223 | 25.2.1993 - 19.1.2001 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 2 077 | 4.5.1992 - 25.2.1993 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 67 162 | 4.5.1992 - 25.2.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 30, Praha 4 14000, Česká republika | 7.11.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 32, Praha 5 15000, Česká republika | 4.5.1992 - 7.11.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytových a nebytových prostor včetně služeb s tím spojených | 13.3.1998 |
činnost realitní kanceláře | 13.3.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.11.1993 |
výroba mléčných výrobků | 25.11.1993 - 14.4.1999 |
opravy motorových vozidel | 25.11.1993 - 7.11.2002 |
silniční motorová doprava | 25.11.1993 - 7.11.2002 |
veřejná osobní hromadná nepravidelná a mezinárodní silniční motorová doprava | 25.11.1993 - 7.11.2002 |
výroba mlékárenských výrobků a výrobků, jejichž součástí je mléko v různých modifikacích nebo látky získané z mléka | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
výroba poživatin pro zvláštní skupiny obyvatel | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
zpracování vedlejších produktů, vznikající při výrobní činnosti | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
výroba krmiv a krmných komponentů na bázi mléčné suroviny | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
výroba a opravy jednoúčelových strojů a zařízení techno- logických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
inženýrská činnost | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
obchodní činnost | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
opravy strojně-technologického zařízení, energetických rozvodů, zdrojů, dopravních manipulačních prostředků | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
montáže a opravy měřící a automatizační techniky | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
stavební činnost | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
poskytování služeb výpočetní techniky | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
metrologie a cejchování nádob | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
neveřejná silniční doprava | 4.5.1992 - 25.11.1993 |
člen představenstva | Erika Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2002 |
Adresa | Nádražní 32, 15000 Praha 5 |
člen představenstva | Erika Brzobohatá |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2017 |
Adresa | Za pruhy 1543/8, 14000 Praha |
člen představenstva | Erika Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2002 do 9.8.2017 |
Adresa | Nádražní 32, 15000 Praha 5 |
člen představenstva | Bohuslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2002 do 11.12.2014 |
Adresa | Prosenická Lhota 6, 26292 Prosenice, Štětkovice |
předseda představenstva | Eduard Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 22.7.2014 |
Adresa | Gagarinova 2689/3, 40011 Ústí nad Labem |
předseda představenstva | Eduard Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2002 do 13.11.2013 |
Adresa | Příbramská 9, 70200 Ostrava II |
člen představenstva | Bohuslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2002 do 21.8.2002 |
Adresa | Chabařovická 1324/21, 18000 Praha 8 |
člen | Ing. Erika Kopečná |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1998 do 5.6.2002 |
Adresa | Návršní 1564/4, Praha 4 |
člen | JUDr. Peter Šurka |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1999 do 5.6.2002 |
Adresa | Rezlerova 274, 10900 Praha 10 |
Předseda představenstva | Mgr. Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.1999 do 5.6.2002 |
Adresa | Högerova 677, 15200 Praha 5 |
Předseda představenstva | Ivana Ježková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1998 do 20.12.1999 |
Adresa | Nová ul. 861, Mníšek pod Brdy |
člen | JUDr. Teodor Kumičák |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.1998 do 14.4.1999 |
Adresa | Na Jarově 5, 13000 Praha 3 |
Předseda představenstva | Ing. Josef Kakos |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1995 do 13.3.1998 |
Adresa | Jeseniova 511, Praha 3 |
člen | Ing. Radka Kaplanová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 13.3.1998 |
Adresa | U stadionu 930, Mladá Boleslav |
člen | Ing. Erika Kopečná |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1996 do 13.3.1998 |
Adresa | Milínská 140, Příbram |
Člen představenstva | Alois Horel |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.1995 do 19.6.1996 |
Adresa | Bukolská 773, Praha 8 |
člen předst. | Ing. Zdeněk Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.1995 do 19.6.1996 |
Adresa | Okrouhlická 7, Praha 8 |
člen předst. | Ing. Josef Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1992 do 13.12.1995 |
Adresa | Zlešická 1808, 14000 Praha 4 |
Člen představenstva | Ing. Stanislav Janáč |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1995 do 13.12.1995 |
Adresa | Za pruhy 1544, Praha 4 |
člen předst. | Bedřich Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1992 do 27.9.1995 |
Adresa | Praskolesy 43 , |
Člen představenstva | Ing Otakar Janeba |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1993 do 27.9.1995 |
Adresa | V lázních 320 , Jesenice u Prahy |
Člen představenstva | Ing Jiří Vltavský |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1993 do 27.9.1995 |
Adresa | Vršovická 1461/64, Praha 10 |
Člen představenstva | Judr Milan Volmuth |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1993 do 27.9.1995 |
Adresa | Cirkvičná 4, Praha 9 |
Člen představenstva | Ing. Ladislav Stráník |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1994 do 27.9.1995 |
Adresa | Bořivojova 2422/15, Praha 3 |
Člen představenstva | Ing Jaroslava Hemerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.1993 do 15.11.1994 |
Adresa | Chodská 5, Praha 2 |
člen předst. | ing. Jindřich Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1992 do 25.11.1993 |
Adresa | Roztylské sady 8, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 45274827 |
---|---|
Jméno: | HEXA PLUS, a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 23. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 23. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 2. 8. 1994 |
Ukončení oprávnění | 2. 8. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Erika Brzobohatá |
---|
IČO: | 45274827 |
---|---|
Firma: | HEXA PLUS, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 1992 |
Sídlo: | Antala Staška 1565/30, Praha 14000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |