Hermes Fulfilment CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hermes Fulfilment CZ s.r.o. (63990474) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Komenského 598, 33203 Šťáhlavy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 7. 1995 a je stále aktivní. Hermes Fulfilment CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Hermes Fulfilment CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hermes Fulfilment CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38838 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63990474 | |
Jméno: | KS-Europe s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.7.1995 |
Zapsána dne: | 20.7.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 11.2.2015 | |
- | 20.7.1995 - 12.3.2015 |
Základní kapitál | 52 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.5.2002 | |
Základní kapitál | 24 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.1999 - 27.5.2002 | |
Základní kapitál | 1 800 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.12.1997 - 1.9.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.7.1995 - 9.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 598, Šťáhlavy 33203, Česká republika | 6.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 598, Šťáhlavy 33203, Česká republika | 6.3.1998 - 6.11.2019 |
Adresa: | Zahradní 2476/2a, Plzeň 32600, Česká republika | 15.4.1996 - 6.3.1998 |
Adresa: | Španělská 770/2, Praha 12000, Česká republika | 20.7.1995 - 15.4.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti: - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Zasilatelství a zastupování v celním řízení - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 6.1.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.3.2012 - 6.1.2023 |
vázání a konečné zpracování knih | 30.11.2002 - 6.3.2012 |
balení zásilek | 6.3.1998 - 6.3.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( mimo příloh 1 - 3 zák. č. 455/91 Sb.) | 20.7.1995 - 6.3.2012 |
provoz skladu | 20.7.1995 - 6.3.2012 |
automatizované zpracování dat | 20.7.1995 - 6.3.2012 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 20.7.1995 - 6.3.2012 |
reklamní činnost | 20.7.1995 - 6.3.2012 |
jednatel | Tomáš Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2023 |
Adresa | Čistovická 1724/47, 16300 Praha |
jednatel | Vladimír Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2022 |
Adresa | Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
jednatel | Alois Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2022 do 17.10.2023 |
Adresa | V Alejíčkách 381, 25225 Zbuzany |
jednatel | Lars Otromke |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2020 do 17.1.2022 |
Adresa | An der Landwehr 3 , Vögelsen |
jednatel | Ing. Jana Rankl |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2019 do 17.1.2022 |
Adresa | Na Lukách 232/15, 31200 Plzeň |
jednatel | Jochen Albert Hoffmann |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 19.11.2020 |
Adresa | Darmstädter Str. 9A , Bensheim |
jednatel | Peter Ziegler |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2004 do 19.11.2020 |
Adresa | Kapellenstrasse , 76676 Graben-Neudorf |
jednatel | Ing. Jana Juhová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 do 8.8.2019 |
Adresa | Na Lukách 232/15, 31200 Plzeň |
Jednatel | Friedbert Weisenburger |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2002 do 2.10.2018 |
Adresa | Bernhard-Hoffmann-Str. , Elchesheim-Illingen |
Jednatel | Rüdiger Von Hackewitz |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2002 do 28.10.2004 |
Adresa | Hauptstr. , Dierbach |
Jednatel | Rüdiger Von Hackewitz |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1997 do 27.5.2002 |
Adresa | Motýlí 2344/40, 32600 Plzeň |
Jednatel | Friedbert Weisenburger |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1997 do 27.5.2002 |
Adresa | Motýlí 2344/40, 32600 Plzeň |
Jednatel | Rüdiger Von Hackewitz |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.1995 do 9.12.1997 |
Adresa | Španělská 770/2, 12000 Praha |
Jednatel | Friedbert Weisenburger |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.1995 do 9.12.1997 |
Adresa | Španělská 770/2, 12000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 63990474 |
---|---|
Jméno: | Hermes Fulfilment CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 7. 1995 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Komenského 598, Šťáhlavy 33203 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Stránský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Dvořák |
IČO: | 63990474 |
---|---|
Firma: | Hermes Fulfilment CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Šťáhlavy |
Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 7. 1995 |
Sídlo: | Komenského 598, Šťáhlavy 33203 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti reklamních agentur |
Balicí činnosti |