Herbai a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Herbai a.s. (24761346) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Údolní 212/1, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 2010 a je stále aktivní. Herbai a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Herbai a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Herbai a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 26484 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24761346 | |
Jméno: | Herbadent s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.12.2010 |
Zapsána dne: | 31.12.2010 | |
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. | 1.7.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.6.2014 - 17.4.2018 | |
Společnost Herbadent s.r.o. vznikla rozdělením obchodní společnosti AURA Medical s.r.o. odštěpením. Část jmění rozdělované společnosti AURA Medical s.r.o. přitom přešla na nově vzniklou společnost Herbadent s.r.o. | 31.12.2010 |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.7.2021 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.12.2010 - 1.7.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 Kč | 9 000 000 | 1.7.2021 |
Akcie na jméno | 1 Kč | 1 000 000 | 1.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Údolní 212/1, Praha 14700, Česká republika | 6.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | K Verneráku 1193/4, Praha 4 14800, Česká republika | 31.12.2010 - 6.12.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona | 31.12.2010 |
člen představenstva | MUDr. Pavel Smažík |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | Nad vinohradem 231/2, 14700 Praha |
jednatel | MUDr. Michal Karas |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2018 do 6.12.2019 |
Adresa | V Cibulkách 692/34, 15000 Praha |
jednatel | MUDr. Petr Koníř |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 25.4.2019 |
Adresa | Na Madlenkách 984, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | MUDr. Petr Koníř |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 25.4.2019 |
Adresa | Na Madlenkách 984, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | Ing. Pavel Zavadil |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 17.4.2018 |
Adresa | Velenická 1188/5, 14800 Praha |
jednatel | Ing. Pavel Zavadil |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 17.4.2018 |
Adresa | Velenická 1188/5, 14800 Praha |
jednatel | MUDr. Petr Koníř |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2010 do 10.11.2016 |
Adresa | Na Madlenkách 984, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | MUDr. Petr Koníř |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2010 do 10.11.2016 |
Adresa | Na Madlenkách 984, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | MUDr. Petr Koníř |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2010 do 10.11.2016 |
Adresa | Na Madlenkách 984, 25210 Mníšek pod Brdy |
jednatel | Ing. Pavel Zavadil |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2010 do 28.11.2015 |
Adresa | Velenická 1188/5, 14800 Praha 4 |
jednatel | Ing. Pavel Zavadil |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2010 do 28.11.2015 |
Adresa | Velenická 1188/5, 14800 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 24761346 |
---|---|
Jméno: | Herbai a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 31. 12. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Údolní 212/1, Praha 14700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 12. 2010 |
IČO: | 24761346 |
---|---|
Firma: | Herbai a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 12. 2010 |
Sídlo: | Údolní 212/1, Praha 14700 |
---|
Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek |
Zpracování čaje a kávy |
Výroba parfémů a toaletních přípravků |
Výroba farmaceutických přípravků |
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky |
Technické zkoušky a analýzy |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání j. n. |