HELLTRANS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HELLTRANS s.r.o. (09216197) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Prvního pluku 320/17, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 6. 2020 a je stále aktivní. HELLTRANS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HELLTRANS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HELLTRANS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 6. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 332713 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09216197 | |
Jméno: | GILLURE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.6.2020 |
Zapsána dne: | 3.6.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Prvního pluku 320/17, Praha 18600, Česká republika | 17.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Malešická 2855/2b, Praha 13000, Česká republika | 3.6.2020 - 17.11.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 24.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 3.6.2020 |
jednatel | Ing. Karel Daňhel |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Kasárenská 424, 53345 Opatovice nad Labem |
jednatel | Bc. Galina Šeflová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2022 do 9.8.2023 |
Adresa | Dvořákova 645/6, 60200 Brno |
jednatel | Bc. Galina Šeflová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 do 30.7.2022 |
Adresa | Jezerůvky 511/10, 62100 Brno |
jednatel | Bc. Galina Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2020 do 1.7.2021 |
Adresa | Jezerůvky 511/10, 62100 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 09216197 |
---|---|
Jméno: | HELLTRANS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 6. 2020 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Prvního pluku 320/17, Praha 18600 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2024 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Daňhel |
---|
IČO: | 09216197 |
---|---|
Firma: | HELLTRANS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 6. 2020 |
Sídlo: | Prvního pluku 320/17, Praha 18600 |
---|
Výroba textilií |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Specializované stavební činnosti |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |