HELLMAT group I. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HELLMAT group I. s.r.o. (29278635) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Třešňovce 402, 25229 Karlík. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2011 HELLMAT group I. s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HELLMAT group I. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HELLMAT group I. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 375293 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29278635 | |
Jméno: | MUDr. Vladimíra Zmátlová, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.5.2011 |
Zapsána dne: | 12.5.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Třešňovce 402, Karlík 25229, Česká republika | 1.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U Studně 363/6A, Jihlava 58605, Česká republika | 12.5.2011 - 1.10.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Všeobecné praktické lékařství | 12.5.2011 |
jednatel | Ing. David Hurta |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2022 |
Adresa | K Třešňovce 402, 25229 Karlík |
jednatel | MUDr. Eva Olexová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2022 |
Adresa | Naardenská 668/13, 16200 Praha |
jednatel | MUDr. Vladimíra Zmátlová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2014 do 1.10.2022 |
Adresa | U Studně 363/6a, 58601 Jihlava |
jednatel | Ing. Jan Zmátlo |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2014 do 1.10.2022 |
Adresa | U Studně 363/6a, 58601 Jihlava |
jednatel | MUDr. Vladimíra Zmátlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2011 do 24.11.2014 |
Adresa | U Studně 363/6A, 58605 Jihlava |
jednatel | Ing. Jan Zmátlo |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2011 do 24.11.2014 |
Adresa | U Studně 363/6A, 58605 Jihlava |
IČO: | 29278635 |
---|---|
Firma: | HELLMAT group I. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Karlík |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 5. 2011 |
Sídlo: | U Studně 363/6, Jihlava 58601 |
---|
Všeobecná ambulantní zdravotní péče |