Helix medical s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Helix medical s.r.o. (04929594) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Foersterova 1944, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 2016 Helix medical s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Helix medical s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Helix medical s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 3. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04929594 | |
Jméno: | Helix medical s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.3.2016 |
Zapsána dne: | 23.3.2016 | |
Smlouva o pachtu části závodu uzavřená dne 3.1.2017, vč. Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2017, uzavřená mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou spol. s r.o. se sídlem Bílina, ul. Pražská 206/95, PSČ 41801, identifikační číslo: 613 25 422 (jako propachtovatelem) a Helix medical s.r.o. se sídlem Foersterova 1944, 415 01 Teplice, identifikační číslo: 049 29 594 (jako pachtýřem). | 6.4.2017 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Foersterova 1944, Teplice 41501, Česká republika | 23.3.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb | 23.3.2016 |
Jednatel | Volodymyr Maksymiv |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2023 |
Adresa | U Bettynky 340, 43401 Most |
Jednatel | MUDr. Petr Najman |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 |
Adresa | Foersterova 1944, 41501 Teplice |
Jednatel | Volodymyr Maksymiv |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2023 do 2.8.2023 |
Adresa | Radniční 1/2, 43401 Most |
Jednatel | Volodymyr Zinovijovyč Maksymiv |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2022 do 6.2.2023 |
Adresa | Radniční 1/2, 43401 Most |
Jednatel | Volodymyr Maksymiv |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2020 do 31.10.2022 |
Adresa | J. V. Sládka 2255/4, 43401 Most |
Jednatel | MUDr. Abdo Al Qufaish |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 14.5.2020 |
Adresa | Krajní 271/9, 41501 Teplice |
IČO: | 04929594 |
---|---|
Firma: | Helix medical s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 3. 2016 |
Sídlo: | Foersterova 1944, Teplice 41501 |
---|
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |