HELIO, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HELIO, spol. s r.o. (16361369) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 474, 68707 Tupesy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 1991 a je stále aktivní. HELIO, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HELIO, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HELIO, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1984 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16361369 | |
Jméno: | HELIO, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.7.1991 |
Zapsána dne: | 24.7.1991 | |
Na základě projektu rozdělení společnosti odštěpením se vznikem tří nových společností ze dne 8.11.2018, schváleného rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.12.2018, došlo k rozdělení společnosti odštěpením se vznikem tří nových společností, a to Mojmírova invest s.r.o., se sídlem č.p. 235, 687 07 Tupesy, Tupeská investiční s.r.o., se sídlem č.p. 235, 687 07 Tupesy a Staroměstská investiční 2019 s.r.o., se sídlem č.p. 235, 687 07 Tupesy. | 1.1.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 - 6.8.2018 | |
ing. Stanislav Jurčík, Uherské Hradiště, Štěpnická 1066 peněžitý vklad 50.000,-- Kč, splaceno 50.000,-- Kč | 29.3.1993 - 19.5.1994 | |
ing. Pavel Hrančík, Buchlovice 797 peněžitý vklad 50.000,-- Kč, splaceno 50.000,-- Kč | 29.3.1993 - 19.5.1994 | |
František Hejda, Tupesy 46 peněžitý vklad 20.000,-- Kč, splaceno 20.000,-- Kč | 29.3.1993 - 19.5.1994 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení spol. s r.o. ze dne 15.7.1991. | 24.7.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí 100.000,-Kčs. | 24.7.1991 - 29.3.1993 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků činí 50.000,-Kčs. | 24.7.1991 - 29.3.1993 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků. | 24.7.1991 - 19.5.1994 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.9.2004 | |
Základní kapitál | 20 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.8.1998 - 15.9.2004 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.3.1993 - 3.8.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 474, Tupesy 68707, Česká republika | 6.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Mojmírova 1237, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 10.7.2001 - 6.8.2018 |
Adresa: | Malinovského ul. 518, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 4.3.1996 - 10.7.2001 |
Adresa: | Výpadová ul. 407, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 29.3.1993 - 4.3.1996 |
Adresa: | , Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 24.7.1991 - 29.3.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 23.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2014 |
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků | 22.11.2002 - 23.6.2014 |
specializovaný maloochod | 22.11.2002 - 23.6.2014 |
realitní činnost | 22.11.2002 - 23.6.2014 |
velkoobchod | 22.11.2002 - 23.6.2014 |
maloobchod se smíšeným zbožím | 22.11.2002 - 23.6.2014 |
obchodní činnost | 29.3.1993 - 22.11.2002 |
silniční motorová doprava | 29.3.1993 - 15.3.2004 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 29.3.1993 - 23.6.2014 |
- obchodní, zprostředkovatelská a výrobní činnost v oblasti průmyslového a spotřebního zboží | 24.7.1991 - 29.3.1993 |
jednatel | Ing. Stanislav Jurčík |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 |
Adresa | 235, 68707 Tupesy |
jednatel | Ing. Stanislav Jurčík |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.1998 do 23.6.2014 |
Adresa | 235, 68707 Tupesy |
jednatel | ing. Stanislav Jurčík |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1993 do 3.8.1998 |
Adresa | Štěpnická 1066, Uherské Hradiště |
jednatel | Ing. Pavel Hrančík |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1993 do 19.5.1994 |
Adresa | 797, Buchlovice |
jednatel | František Hejda |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1993 do 19.5.1994 |
Adresa | 46, 68707 Tupesy |
statut. orgán, společník | Hrančík Pavel Ing. |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1991 do 29.3.1993 |
Adresa | 797, 68707 Buchlovice |
staatut. orgán, společník | Jurčík Stanislav Ing. |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1991 do 29.3.1993 |
Adresa | Štěpnická 1066, Uherské Hradiště |
IČO (identifikační číslo): | 16361369 |
---|---|
Jméno: | HELIO, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 474, Tupesy 68707 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 7. 1991 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 1991 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 1991 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 1991 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 12. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 2001 |
Ukončení oprávnění | 30. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 22. 10. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Stanislav Jurčík |
---|
IČO: | 16361369 |
---|---|
Firma: | HELIO, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Tupesy |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 8. 1991 |
Sídlo: | 474, Tupesy 68707 |
---|
Výroba komunikačních zařízení |
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |