HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (64611647) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Místecká 188, 73921 Paskov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 1996 a je stále aktivní. HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64611647 | |
Jméno: | HELDA, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.6.1996 |
Zapsána dne: | 27.6.1996 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.24 Cm 19/2005-22, ze dne 8.6.2005, které nabylo právní moci dne 9.8.2005 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 13.9.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Místecká 188, Paskov 73921, Česká republika | 4.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.10.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.11.2010 - 4.10.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.6.1996 - 11.11.2010 |
vydavatelská činnost | 27.6.1996 - 11.11.2010 |
Jednatel | Ing. Helena Chudá |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Štefana Parráka 9 , Trnava |
Jednatel | PaedDr. Dagmar Ondrášiková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Štefana Parráka 9 , Trnava |
jednatel | Ing. Helena Chudá |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1996 do 4.10.2016 |
Adresa | Místecká 188, Paskov |
jednatel | PaedDr. Dagmar Ondrášiková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.1996 do 4.10.2016 |
Adresa | Místecká 188, Paskov |
IČO (identifikační číslo): | 64611647 |
---|---|
Jméno: | HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 6. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Místecká 188, Paskov 73921 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | PaedDr. Dagmar Ondrášiková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Helena Chudá |
IČO: | 64611647 |
---|---|
Firma: | HELDA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Paskov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 6. 1996 |
Sídlo: | Místecká 188, Paskov 73921 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |