Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ (42865131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Parceli 10/6, 73601 Havířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1991 Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1870 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42865131 | |
Jméno: | Hedvika, spol. s r. o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.11.1991 |
Zapsána dne: | 1.11.1991 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 03.11.1997, sepsaným formou notářského zápisu NZ 223/97, N 223/97, notářkou JUDr. Pavlou Doleželovou, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 20.5.2015 | |
Zastupování společnosti : Společnost zastupuje jednatel společnosti Edward Pawlas. | 1.11.1991 - 15.11.1993 | |
Kmenové jmění společnosti: 100.000,-Kčs. | 1.11.1991 - 15.11.1993 | |
Vklady jednotlivých společníků : 20.000,-Kčs | 1.11.1991 - 15.11.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 17. října 1990. | 1.11.1991 - 20.5.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Parceli 10/6, Havířov 73601, Česká republika | 20.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na parceli 6/10 , Havířov - Šumbark , Česká republika | 15.11.1993 - 20.5.2015 |
Adresa: | , Havířov , Česká republika | 1.11.1991 - 15.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.5.2015 - 22.5.2017 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 15.11.1993 - 20.5.2015 |
- obchodní činnost průmyslovým zbožím, potravinami, ovocem a zeleninou, knihami, uměleckými předměty a devocionáliemi - zámečnické a svářečské práce, - zprostředkovatelské a agenturní služby, | 1.11.1991 - 15.11.1993 |
Jednatel | Jana Osobová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2015 |
Adresa | Bezručova 204/21, 73701 Český Těšín |
jednatel | Jana Osobová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1993 do 20.5.2015 |
Adresa | Viaduktová 22, Český Těšín |
společník | Jana Osobová vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1991 do 15.11.1993 |
Adresa | Viaduktová 22 , Č. Těšín |
společník | Ing. Jiří Špiřík, Vdovec |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1991 do 15.11.1993 |
Adresa | Lazecká 34 , Havířov - Suchá |
společník | Jaroslav Dobeš ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1991 do 15.11.1993 |
Adresa | Lidická 17 , Havířov - Šumbark |
společník | Edvard Pawlas ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1991 do 15.11.1993 |
Adresa | Korčaginova 2, Havířov |
společník | Božena Burkotová vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1991 do 15.11.1993 |
Adresa | Čs. armády 3, Havířov |
IČO (identifikační číslo): | 42865131 |
---|---|
Jméno: | Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 1991 |
Sídlo: | Na Parceli 10/6, Havířov 73601 |
---|
IČO: | 42865131 |
---|---|
Firma: | Hedvika, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Havířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 1991 |
Sídlo: | Na Parceli 10/6, Havířov 73601 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |