Hedemora s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hedemora s.r.o. v likvidaci (01567349) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Růžová 972/1, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2013 a je stále aktivní. Hedemora s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Hedemora s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hedemora s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 208515 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01567349 | |
Jméno: | Hedemora s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.2013 |
Zapsána dne: | 8.4.2013 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1648/2023-6 ze dne 07.11.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.12.2023. | 2.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.1.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Růžová 972/1, Praha 11000, Česká republika | 26.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Koželužská 595/8, Praha 18000, Česká republika | 3.5.2013 - 26.1.2017 |
Adresa: | Polská 1211/26, Praha 12000, Česká republika | 8.4.2013 - 3.5.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.5.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.4.2013 |
Jednatel | Marek Urban |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2021 |
Adresa | 21, 33162 Manětín |
Jednatel | Marek Urban |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 30.7.2021 |
Adresa | Na Jezerce 1196/1, 14000 Praha |
jednatel | Martin Drvoštěp |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 24.10.2018 |
Adresa | Sestupná 110/6, 16200 Praha |
jednatel | Bohuslav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 26.1.2017 |
Adresa | 69, 25751 Bystřice |
jednatel | Bohuslav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2016 do 4.5.2016 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 2, 39165 Bechyně |
jednatel | Jaroslav Hokeš |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 13.1.2016 |
Adresa | Imrychova 980/1, 14300 Praha |
jednatel | Helena Asor |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2013 do 3.5.2013 |
Adresa | Vysočanská 240/107, 19000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 01567349 |
---|---|
Jméno: | Hedemora s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Růžová 972/1, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Marek Urban |
---|
IČO: | 01567349 |
---|---|
Firma: | Hedemora s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 2013 |
Sídlo: | Růžová 972/1, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Administrativní a kancelářské činnosti |