Heat_it, z. s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Heat_it, z. s. "^v likvidaci"^ (07649321) je Spolek. Sídlí na adrese Františka Hajdy 1429/34, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2018 Heat_it, z. s. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Heat_it, z. s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Heat_it, z. s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 12. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18258 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07649321 | |
Jméno: | Heat_it, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 6.12.2018 |
Zapsána dne: | 6.12.2018 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím valné hromady ze dne 2. 12. 2019 bylo rozhodnuto o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora. | 4.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Františka Hajdy 1429/34, Ostrava 70030, Česká republika | 6.12.2018 |
---|
Člen představenstva | Veronika Masná |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Moravská 5/111, 70030 Ostrava |
Člen představenstva | Petr Stádník |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Václava Jiřikovského 180/64, 70030 Ostrava |
Člen představenstva | Patrik Kula |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Javorová 328/6, 71900 Ostrava |
Člen představenstva | Mariana Zaškolná |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Vydrova 171/2, 72400 Ostrava |
Předseda představenstva | Michal Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 |
Adresa | Alberta Kučery 1245/17, 70030 Ostrava |
Předseda představenstva | Klára Lindovská |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 do 22.2.2019 |
Adresa | Krakovská 1091/27, 70030 Ostrava |
IČO: | 07649321 |
---|---|
Firma: | Heat_it, z. s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 12. 2018 |
Sídlo: | Františka Hajdy 1429/34, Ostrava 70030 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |