HEALTHY PLANET s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HEALTHY PLANET s.r.o. v likvidaci (29282012) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Příkop 838/6, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2011 HEALTHY PLANET s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HEALTHY PLANET s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HEALTHY PLANET s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 70610 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29282012 | |
Jméno: | HEALTHY PLANET s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.2011 |
Zapsána dne: | 8.6.2011 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. června 2021, č.j. 36 Cm 156/2020-36, které nabylo právní moci dne 21. října 2022 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor. | 4.11.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 26.3.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 9.7.2014 - 26.3.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 838/6, Brno 60200, Česká republika | 30.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Ivana Javora 3059/55, Kyjov 69701, Česká republika | 8.6.2011 - 30.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.6.2011 |
jednatel | Ivana Kelemenová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 |
Adresa | Wolkrova 1084/19 , 85101 Bratislava |
jednatel | Marianna Smutná |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2011 do 26.3.2015 |
Adresa | Bakošova 2103/38, 84103 Bratislava |
jednatel | Dušan Berner |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 do 26.3.2015 |
Adresa | Sídlisko 766/6 , 93039 Zlaté Klasy, Rastice |
jednatel | Ing. Adrián Obselka |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2011 do 9.7.2013 |
Adresa | , 82106 Bratislava, Podunajské Biskupice, Krajinská 12528/15A |
IČO: | 29282012 |
---|---|
Firma: | HEALTHY PLANET s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 6. 2011 |
Sídlo: | Příkop 838/6, Brno 60200 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |