HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek (27005011) je Spolek. Sídlí na adrese Kouty 325, 75701 Valašské Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6815 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27005011 | |
Jméno: | HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kouty 325, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika | 4.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kouty 26, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika | 1.1.2014 - 4.2.2016 |
Předseda spolku | Jakub Mocek |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2023 |
Adresa | 121, 75701 Valašské Meziříčí |
Místopředseda spolku | Zbyněk Šimčík |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2023 |
Adresa | 477, 75701 Poličná |
Místopředseda | Petr Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2021 do 12.9.2023 |
Adresa | Hranická 948, 75701 Valašské Meziříčí |
Předseda | Tomáš Vašica |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2017 do 12.9.2023 |
Adresa | Hulince 253, 75701 Valašské Meziříčí |
Místopředseda | Petr Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2018 do 15.8.2021 |
Adresa | Hranická 466/17, 75701 Valašské Meziříčí |
Místopředseda | Petr Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2017 do 28.3.2018 |
Adresa | Svazarmovská 1693, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Místopředseda | Petr Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2017 do 28.3.2018 |
Adresa | Svazarmovská 1693, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Místopředseda | Pavel Vanduch |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 29.6.2017 |
Adresa | Svěrákova 46/28, 75701 Valašské Meziříčí |
Předseda | Zbyněk Šimčík |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 29.6.2017 |
Adresa | 477, 75701 Poličná |
Místopředseda | Pavel Vanduch |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 29.6.2017 |
Adresa | Svěrákova 46/28, 75701 Valašské Meziříčí |
Předseda | Zbyněk Šimčík |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 29.6.2017 |
Adresa | 477, 75701 Poličná |
IČO (identifikační číslo): | 27005011 |
---|---|
Jméno: | HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 22. 7. 2005 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kouty 325, Valašské Meziříčí 75701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 3. 10. 2012 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Vašica |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Dvořák |
IČO: | 27005011 |
---|---|
Firma: | HC Valašské Meziříčí 2005, zapsaný spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Valašské Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 7. 2005 |
Sídlo: | Kouty 325, Valašské Meziříčí 75701 |
---|
Provozování sportovních zařízení |