HC Slovan Louny, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HC Slovan Louny, z.s. (00556823) je Spolek. Sídlí na adrese Cukrovarská zahrada 480, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. HC Slovan Louny, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HC Slovan Louny, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HC Slovan Louny, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 165 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00556823 | |
Jméno: | HC Slovan Louny, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cukrovarská zahrada 480, Louny 44001, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda Rady klubu | Dominik Dorn |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | Březinova 2750, 44001 Louny |
Místopředseda Rady klubu | Martin Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | Čs. armády 2179, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Václav Hynek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | nám. Petra Obrovce 2263, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Ivana Schindhelmová Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | 1, 44001 Počedělice |
Člen Rady klubu | Tomáš Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2024 |
Adresa | Zahradní 2477, 44001 Louny |
Místopředseda Rady klubu | Ing. Martin Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 5.9.2024 |
Adresa | Čs. armády 2179, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Pavel Holý |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 5.9.2024 |
Adresa | Javorová 2807, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Jaroslav Zíval |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 5.9.2024 |
Adresa | Palackého 2494, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Václav Hynek |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 5.9.2024 |
Adresa | nám. Petra Obrovce 2263, 44001 Louny |
Předseda Rady klubu | Ing. Jan Trefný |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2021 do 5.9.2024 |
Adresa | Tyršovo nám. 1974, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Ing. Martin Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 3.2.2021 |
Adresa | Čs. armády 2179, 44001 Louny |
Člen Rady klubu | Jaroslav Zíval |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 3.2.2021 |
Adresa | Palackého 2494, 44001 Louny |
Místopředseda Rada klubu | Jaroslav Šprynar |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 3.2.2021 |
Adresa | Na Aleji 391, 43902 Cítoliby |
Člen Rady klubu | Václav Hynek |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 3.2.2021 |
Adresa | nám. Petra Obrovce 2263, 44001 Louny |
Předseda Rada klubu | Ing. Jan Trefný |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 3.2.2021 |
Adresa | Tyršovo nám. 1974, 44001 Louny |
Předseda Rada klubu | Ing. Jan Trefný |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 25.7.2018 |
Adresa | Na Aleji 398, 43902 Cítoliby |
IČO (identifikační číslo): | 00556823 |
---|---|
Jméno: | HC Slovan Louny, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 17. 10. 1990 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Cukrovarská zahrada 480, Louny 44001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 23. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 23. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 5. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 19. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 9. 1993 |
Zánik oprávnění | 3. 11. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Slavíček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Hynek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dominik Dorn |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Charvát |
Člen statutárního orgánu: | Ivana Schindhelmová Mrázová |
IČO: | 00556823 |
---|---|
Firma: | HC Slovan Louny, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 10. 1990 |
Sídlo: | Cukrovarská zahrada 480, Louny 44001 |
---|
Provozování sportovních zařízení |