HC odhady s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HC odhady s.r.o. "v likvidaci" (47666404) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svépomoc IV 1749/18, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1992 a je stále aktivní. HC odhady s.r.o. "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HC odhady s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HC odhady s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10084 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47666404 | |
Jméno: | HC odhady s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.12.1992 |
Zapsána dne: | 15.12.1992 | |
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti HC odhady s.r.o. ze dne 16.4.2024, sepsaným notářským zápisem Mgr. Alexandry Geroldové, notáře v Přerově, pod č.j. NZ 143/2024, byla společnost zrušena s likvidací ke dni 16.4.2024 a současně byl jmenován likvidátor společnosti. | 16.4.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 |
Základní kapitál | 250 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svépomoc IV 1749/18, Přerov 75002, Česká republika | 23.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Svépomoc IV. , Přerov , Česká republika | 19.5.2008 - 23.6.2014 |
Adresa: | , Přerov, Přerov I - Město, Jiráskova ulice č.p. 994/9 , Česká republika | 11.2.2003 - 19.5.2008 |
Adresa: | Jiráskova 994/9, Přerov 75002, Česká republika | 15.12.1992 - 11.2.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
projektová činnost ve výstavbě | 19.8.2008 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona | 19.8.2008 |
oceňování majetku pro věci nemovité | 19.5.2008 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí | 15.12.1992 - 23.6.2014 |
jednatel | Ing. Ctibor Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 |
Adresa | Svépomoc IV 1749/18, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Ctibor Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 23.6.2014 |
Adresa | , Přerov, Přerov I - Město, Bartošova ul. č.p. 894/29 |
jednatel | Hynek Appl |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 19.5.2008 |
Adresa | Kmochova 1074/9, 77900 Olomouc |
jednatel | Jiří Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 19.5.2008 |
Adresa | , Přerov, Přerov I - Město, Trávník č.p. 628/9 |
jednatel | Stanislav Hlobilek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 19.5.2008 |
Adresa | 173, 75353 Všechovice |
jednatel | Ivan Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2003 do 19.5.2008 |
Adresa | , Hranice, Hranice - Drahotuše, Zahradní č.p. 409 |
jednatel | Hynek Appl |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1992 do 11.2.2003 |
Adresa | Kmochova 1074/9, 77900 Olomouc |
jednatel | Jiří Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1992 do 11.2.2003 |
Adresa | Trávník 628/9, 75002 Přerov |
jednatel | ing. Ctibor Hošek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1992 do 11.2.2003 |
Adresa | Bartošova 894/29, 75002 Přerov |
jednatel | Stanislav Hlobilek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1992 do 11.2.2003 |
Adresa | 173, 75353 Všechovice |
jednatel | Ivan Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1992 do 11.2.2003 |
Adresa | , Hranice-Drahotuše |
IČO (identifikační číslo): | 47666404 |
---|---|
Jméno: | HC odhady s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Svépomoc IV 1749/18, Přerov 75002 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 5. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ctibor Hošek |
---|
IČO: | 47666404 |
---|---|
Firma: | HC odhady s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 12. 1992 |
Sídlo: | Svépomoc IV 1749/18, Přerov 75002 |
---|
Developerská činnost |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |