Haykaz Nersesjan má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Haykaz Nersesjan (62424254) je Podnikající fyzická osoba tuzemská. Sídlí na adrese 121, 28915 Bříství. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 1995 a je stále aktivní. Haykaz Nersesjan má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Haykaz Nersesjan nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Haykaz Nersesjan na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 3. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 11569 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62424254 | |
Jméno: | Aikaz Azatovič NERSESJAN | |
Právní forma: | Podnikající fyzická osoba tuzemská | 8.3.1995 |
Zapsána dne: | 8.3.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 121, Bříství 28915, Česká republika | 1.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Kvasnicova 1491 , Praha 4-Jižní Město 14900, Česká republika | 8.3.1995 - 1.3.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba bižiterie a upomínkových předmětů ze dřeva | 8.3.1995 |
IČO (identifikační číslo): | 62424254 |
---|---|
Jméno: | Haykaz Nersesjan |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 28. 9. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 121, Bříství 28915 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Haykaz Nersisyan |
---|
IČO: | 62424254 |
---|---|
Firma: | Haykaz Nersesjan |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Bříství |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 28. 9. 1994 |
Sídlo: | 121, Bříství 28915 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba potravinářských výrobků |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Sklenářské práce |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |