HARKO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HARKO s.r.o. (63496585) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 140, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1996 HARKO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HARKO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HARKO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22402 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63496585 | |
Jméno: | HARKO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.3.1996 |
Zapsána dne: | 27.3.1996 |
Základní kapitál | 2 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.2.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.3.1996 - 12.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trávník 140, Kroměříž 76701, Česká republika | 27.3.1996 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.7.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.3.2010 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 19.3.2010 |
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 19.3.2010 |
vodoinstalatérství, topenářství | 15.8.2006 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 15.8.2006 - 19.3.2010 |
přípravné práce pro stavby | 15.8.2006 - 19.3.2010 |
topenářství | 7.8.1997 - 15.8.2006 |
vodoinstalace | 7.8.1997 - 15.8.2006 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyn ( v rozsahu platného oprávnění ). | 7.8.1997 - 19.3.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.3.1996 - 19.3.2010 |
zprostředkovatelská činnost | 27.3.1996 - 19.3.2010 |
jednatel | Jan Škrob |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 |
Adresa | 142, 76701 Kroměříž |
jednatel | Ing. Jitka Žůrková |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2021 |
Adresa | 134, 76701 Kroměříž |
jednatel | Jaroslav Droběna |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2016 |
Adresa | 9, 76821 Střížovice |
jednatel | Jan Škrob |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 7.10.2021 |
Adresa | Trávník 133, Kroměříž |
jednatel | Ing. Jitka Žůrková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 24.7.2021 |
Adresa | Trávník 134, 76701 Kroměříž |
jednatel | Jaroslav Droběna |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2008 do 28.2.2016 |
Adresa | 9, 76821 Střížovice |
jednatel | Jaroslav Droběna |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2008 do 28.2.2016 |
Adresa | 9, 76821 Střížovice |
jednatel | Jiří Žůrek |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 1.8.2008 |
Adresa | Trávník 134, Kroměříž |
IČO: | 63496585 |
---|---|
Firma: | HARKO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 1996 |
Sídlo: | 140, Kroměříž 76701 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s pevnými palivy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |