Hanka Bar s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hanka Bar s.r.o. (14892898) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bulharská 618/10, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 1991 a je stále aktivní. Hanka Bar s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Hanka Bar s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hanka Bar s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1241 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14892898 | |
Jméno: | HANKA - SERVIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.3.1991 |
Zapsána dne: | 1.3.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 18.1.1991 Povolení k provozování služeb cestovní kanceláře udělilo Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR pod čj.60.597/91 ze dne 20.1.1991. | 1.3.1991 - 15.3.2024 |
Základní kapitál | 125 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.3.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bulharská 618/10, Praha 10100, Česká republika | 9.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bělehradská 858/23, Praha 12000, Česká republika | 16.10.2013 - 9.3.2015 |
Adresa: | Bělohorská 262/35, Praha 16900, Česká republika | 1.3.1991 - 16.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. | 15.3.2024 |
Hostinská činnost. | 15.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činností: - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, - ubytovací služby, - pronájem a půjčování věcí movitých, - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, - fotografické služby, - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu. | 15.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.10.2013 - 15.3.2024 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.5.1995 - 16.10.2013 |
Nákup,skladování a prodej ve velkém i drobném na území ČSFR zahraničně obchodní činnost dovoz,vývoz,kromě činností,ke kterým se vyžaduje povolení,zprostředkovatelská zahraničně obchodní činnost,zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu na území ČSFR. | 1.3.1991 - 18.5.1995 |
V oblasti cestovního ruchu provozovat služby cestovní kanceláře včetně hlavních a doplňkových služeb domácího a zahraničního cestovního ruchu,poskytovat průvodcovské služby,poskytování, zprostředkování a organizování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu zahraničním osobám v ČR a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí,přijímání služeb od zahraničních osob v sou- vislosti s poskytováním služeb cestovního ruchu a provozování cestovní kanceláře,dovoz a vývoz věcí informativních podkladů a publikací propagačního a vzdělávacího charakteru z oblasti domácího a zahraničního cestovního ruchu bezprostředně sloužící | 1.3.1991 - 18.5.1995 |
k provádění činnosti v oblasti cestovního ruchu. | 1.3.1991 - 18.5.1995 |
V oblasti veřejného starvování provozování základních,doplňkových společenských,zábavních a ostatních činností. | 1.3.1991 - 18.5.1995 |
V oblasti ubytování podnikání:v hotelích,hostinských,ve spo- lečných turistických ubytovnách,motelích,stanových táborech a zprostředkování této činnosti. | 1.3.1991 - 18.5.1995 |
Jednatel | Hana Truchlíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | Zadní Podskalí 492, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Hana Truchlíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2023 do 15.3.2024 |
Adresa | Zadní Podskalí 492, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Hana Truchlíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 do 3.10.2023 |
Adresa | Hlinecká 713, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Hana Truchlíková Piklová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2019 do 18.1.2023 |
Adresa | Hlinecká 713, 37501 Týn nad Vltavou |
jednatel | Jitka Truchlíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2015 do 24.4.2019 |
Adresa | Sokolovská 14/324, 19000 Praha |
jednatel | Jitka Truchlíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2013 do 16.10.2015 |
Adresa | Sokolovská 14/324, 19000 Praha |
jednatel | Jan Hašek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1995 do 16.10.2013 |
Adresa | Zdeňka Lhoty 1258, 25228 Černošice |
Prokurista a ředitel | ing. František Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 do 18.5.1995 |
Adresa | Karlštejnská 1054, 25228 Černošice |
IČO (identifikační číslo): | 14892898 |
---|---|
Jméno: | Hanka Bar s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 2. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bulharská 618/10, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Hana Truchlíková |
---|
IČO: | 14892898 |
---|---|
Firma: | Hanka Bar s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 1991 |
Sídlo: | Bulharská 618/10, Praha 10100 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nápoji |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ubytování |
Pohostinství |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Provozování kulturních zařízení |
Poskytování ostatních osobních služeb |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |