Hanácký pivovar, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hanácký pivovar, s.r.o. (27772063) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staškova 549/11, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2006 a je stále aktivní. Hanácký pivovar, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Hanácký pivovar, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hanácký pivovar, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27772063 | |
Jméno: | AGRAODBYT Velký Týnec s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.6.2006 |
Zapsána dne: | 29.6.2006 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.7.2014 - 6.11.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.6.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staškova 549/11, Olomouc 77900, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bystřická 370, Velký Týnec 78372, Česká republika | 29.6.2006 - 6.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 6.11.2015 |
pivovarnictví a sladovnictví | 6.11.2015 |
hostinská činnost | 6.11.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.7.2014 |
velkoobchod | 29.6.2006 - 8.7.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 29.6.2006 - 8.7.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 29.6.2006 - 8.7.2014 |
jednatel | Ing. Tomáš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Jiráskova 946/28, 76701 Kroměříž |
jednatel | Ing. Radomír Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Staškova 549/11, 77900 Olomouc |
jednatel | Ing. Pavel Hanuštiak Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Dřevnická 4127, 76001 Zlín |
jednatel | Michal Židák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2006 do 6.11.2015 |
Adresa | Masarykova 81, 78372 Velký Týnec |
jednatel | Ing. Radomír Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2006 do 6.11.2015 |
Adresa | Staškova 11, 77900 Olomouc |
jednatel | Ing. Miroslav Wrana |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2014 do 6.11.2015 |
Adresa | 90, 78501 Lužice |
jednatel | Ing. Miroslav Wrana |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2006 do 13.7.2014 |
Adresa | 90, 78501 Lužice |
IČO (identifikační číslo): | 27772063 |
---|---|
Jméno: | Hanácký pivovar, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 6. 2006 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Staškova 549/11, Olomouc 77900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radomír Běhal |
---|
IČO: | 27772063 |
---|---|
Firma: | Hanácký pivovar, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 6. 2006 |
Sídlo: | Staškova 549/11, Olomouc 77900 |
---|
Výroba piva |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |