HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci (26222744) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Okružní 835, 69615 Čejkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 2000 a je stále aktivní. HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 9. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37894 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26222744 | |
Jméno: | HAMMERMAN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.9.2000 |
Zapsána dne: | 5.9.2000 | |
Společnost HAMMERMAN, s.r.o. byla zrušena s likvidací a jmenován likvidátor na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.5.2017, č.j. 9 Cm 204/2017-4, které nabylo právní moci dne 26.10.2017. | 15.12.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.9.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 835, Čejkovice 69615, Česká republika | 4.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 835, Čejkovice 69615, Česká republika | 5.9.2000 - 4.4.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.9.2000 |
nákup a prodej pohledávek | 5.9.2000 |
organizační a ekonomické poradenství | 5.9.2000 |
jednatel | František Vrbka |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2021 |
Adresa | Vojtova 1031/9, 63900 Brno |
jednatel | František Vrbka |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2020 do 4.5.2021 |
Adresa | Spolková 298/10, 60200 Brno |
jednatel | František Vrbka |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2016 do 3.7.2020 |
Adresa | Svánovského 2340/11, 62800 Brno |
jednatel | František Vrbka |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2002 do 4.4.2016 |
Adresa | Svánovského 11, 62800 Brno |
jednatel | Mgr. Martin Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2000 do 12.2.2002 |
Adresa | 835, 69615 Čejkovice |
IČO (identifikační číslo): | 26222744 |
---|---|
Jméno: | HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 9. 2000 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Okružní 835, Čejkovice 69615 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | František Vrbka |
---|
IČO: | 26222744 |
---|---|
Firma: | HAMMERMAN, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Čejkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 9. 2000 |
Sídlo: | Okružní 835, Čejkovice 69615 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |