Hamit spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hamit spol. s r.o. v likvidaci (16189205) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Republiky 1081/7, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 1991 Hamit spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Hamit spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hamit spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 3. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1430 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16189205 | |
Jméno: | Hamit spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.1991 |
Zapsána dne: | 21.3.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 5. března 1991 | 21.3.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Republiky 1081/7, Praha 11000, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nám. Republiky 7, Praha 1 11000, Česká republika | 21.3.1991 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vydávání periodiského tisku | 21.3.1991 |
akad.soch. Štefan Malatinec | |
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | Koruní 81/1772, 13000 Praha 3 |
Ladislava Bryknarová | |
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | Rážova 476/17, 19015 Praha |
František Říha | |
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | Kochmannova 333, 10000 Praha 10 |
Oldřich Doskočil | |
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | Kamýcká 1024/2, 41201 Litoměřice |
Ladislava Bryknarová, Vdaná | |
Ve funkci | od 21.3.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | Mimoňská 632, 19000 Praha 9 |
Akad.Soch.Štefan Malatinec,Ženatý | |
Ve funkci | od 21.3.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | Koruní 81/1772, 13000 Praha 3 |
Oldřich Doskočil, Svobodný | |
Ve funkci | od 21.3.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | Adamovská 1, 14000 Praha 4 |
František Říha, Ženatý | |
Ve funkci | od 21.3.1991 do 23.11.2015 |
Adresa | Kochmannova 333, 10000 Praha 10 |
IČO: | 16189205 |
---|---|
Firma: | Hamit spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 3. 1991 |
Sídlo: | náměstí Republiky 1081/7, Praha 11000 |
---|
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |