HAMER CZ, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HAMER CZ, spol. s r.o. (25825461) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U parku 205, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1998 HAMER CZ, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o HAMER CZ, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HAMER CZ, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25825461 | |
Jméno: | HAMER CZ, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.11.1998 |
Zapsána dne: | 30.11.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.11.1998 - 30.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Parku 205, Třinec 73961, Česká republika | 30.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského 389, Třinec 73961, Česká republika | 30.11.1998 - 20.9.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností: - Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - Velkoobchod a maloobchod | 15.10.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2014 - 15.10.2021 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 24.8.2002 - 30.9.2014 |
vodoinstalatérství | 30.11.1998 - 30.9.2014 |
topenářství | 30.11.1998 - 30.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.11.1998 - 30.9.2014 |
jednatel | Ing. Diana Macková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2023 |
Adresa | 116, 73959 Vělopolí |
Jednatel | Petr Merta |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2014 |
Adresa | 238, 73961 Ropice |
jednatel | Ing. Diana Macková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2019 do 16.11.2023 |
Adresa | 238, 73961 Ropice |
Jednatel | Petr Merta |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2001 do 30.9.2014 |
Adresa | 238, Ropice |
jednatel | Helena Kmeťová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1998 do 20.9.2001 |
Adresa | Komenského 389, Třinec |
jednatel | Karel Kmeť |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1998 do 20.9.2001 |
Adresa | Komenského 389, Třinec |
IČO: | 25825461 |
---|---|
Firma: | HAMER CZ, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 11. 1998 |
Sídlo: | U parku 205, Třinec 73961 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |