HAKO, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HAKO, spol. s r.o. (43224601) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ke Studánce 206, 47125 Jablonné v Podještědí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 1991 HAKO, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HAKO, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HAKO, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 974 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43224601 | |
Jméno: | HAKO, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.1991 |
Zapsána dne: | 18.10.1991 | |
Magistrátem města Liberce, živnostenským odborem, bylo oznámeno, že dne 12.10.2020 zaniklo společnosti poslední živnostenské oprávnění. | 14.10.2020 - 14.10.2020 | |
Valná hromada dne 4.12.1992 schválila změny společenské smlouvy podle ust. § 764 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. | 1.5.1993 | |
Údaje o založení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 23.9.1991. | 18.10.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Studánce 206, Jablonné v Podještědí 47125, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Markvartice 206, Jablonné v Podještědí 47125, Česká republika | 18.10.1991 - 28.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
mlékárenství | 15.3.2003 - 14.10.2020 |
smaltérství | 15.3.2003 - 14.10.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou živností koncesovaných a vázaných | 15.3.2003 - 14.10.2020 |
silniční motorová doprava nákladní | 15.3.2003 - 14.10.2020 |
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní | 14.10.1994 - 15.3.2003 |
vývoj, výroba a prodej potravinářských výrobků, zejména mlékárenských | 18.10.1991 - 15.3.2003 |
výroba a prodej krmiv a krmných komponentů | 18.10.1991 - 15.3.2003 |
úprava plechů a výrobků z plechu a litiny smaltováním | 18.10.1991 - 15.3.2003 |
poskytování prací a služeb | 18.10.1991 - 15.3.2003 |
obchodní činnost | 18.10.1991 - 15.3.2003 |
zahraničně obchodní činnost s výjimkou zboží uvedeného v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. a s výjimkou zboží, na které se vztahuje licenční povolení | 18.10.1991 - 15.3.2003 |
Jednatel | Radomír Kotyza |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 |
Adresa | Ke Studánce 206, 47125 Jablonné v Podještědí |
Jednatel | Radomír Kotyza |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.1993 do 28.11.2016 |
Adresa | Markvartice 206, Jablonné v Podještědí |
Člen správní rady | Radomír Kotyza |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1991 do 1.5.1993 |
Adresa | Markvartice 206, Jablonné v Podještědí |
Člen správní rady | MVDr. Lubomír Havrda |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1991 do 1.5.1993 |
Adresa | , Jivina č. 75 u Mnichova Hradiště |
Člen správní rady | JUDr. Eva Písecká |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1991 do 1.5.1993 |
Adresa | Glowackého 544, Praha 8 |
IČO: | 43224601 |
---|---|
Firma: | HAKO, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Jablonné v Podještědí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 1991 |
Sídlo: | Ke Studánce 206, Jablonné v Podještědí 47125 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |