HAJ-drceni s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HAJ-drceni s.r.o. (08898090) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 230, 47117 Skalice u České Lípy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2020 a je stále aktivní. HAJ-drceni s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o HAJ-drceni s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HAJ-drceni s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 1. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 45213 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08898090 | |
Jméno: | CASSABONE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.1.2020 |
Zapsána dne: | 29.1.2020 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 230, Skalice u České Lípy 47117, Česká republika | 23.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Vrbenská 197/23, České Budějovice 37001, Česká republika | 29.1.2020 - 23.3.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.3.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.1.2020 |
jednatel | Ing. Jaroslav Švácha |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 |
Adresa | U Obory 937, 47301 Nový Bor |
jednatel | Adam Rejzek |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 |
Adresa | 23, 29413 Mohelnice nad Jizerou |
jednatel | Ing. Hana Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2023 |
Adresa | Brněnská 2678, 47006 Česká Lípa |
jednatel | Ing. Hana Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 20.9.2023 |
Adresa | Antonína Sovy 1726/42, 47001 Česká Lípa |
jednatel | Ing. Martin Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 do 23.3.2020 |
Adresa | Boletická 2222/1a, 37001 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 08898090 |
---|---|
Jméno: | HAJ-drceni s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 1. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 230, Skalice u České Lípy 47117 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Sůvová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Švácha |
Člen statutárního orgánu: | Adam Rejzek |
IČO: | 08898090 |
---|---|
Firma: | HAJ-drceni s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Skalice u České Lípy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 1. 2020 |
Sídlo: | 230, Skalice u České Lípy 47117 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba skla a skleněných výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |