HAGA Pardubice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HAGA Pardubice, z.s. (03077993) je Spolek. Sídlí na adrese Stavbařů 149, 53009 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2014 HAGA Pardubice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HAGA Pardubice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HAGA Pardubice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 27. 6. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9780 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03077993 | |
Jméno: | HAGA Pardubice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 27.6.2014 |
Zapsána dne: | 27.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 27.6.2014 - 20.2.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stavbařů 149, Pardubice 53009, Česká republika | 27.6.2014 |
---|
Předseda Výkonného výboru | Ing. Miroslav Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 1844, 53002 Pardubice |
Místopředseda Výkonného výboru | David Götz |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 |
Adresa | Stavbařů 149, 53009 Pardubice |
Místopředseda Výkonného výboru | Dana Zajíčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 1844, 53002 Pardubice |
Člen Výkonného výboru | Ondřej Jiránek |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 |
Adresa | Ohrazenická 173, 53009 Pardubice |
člen Výkonného výboru | Ing. Tomáš Vodrážka |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2023 |
Adresa | 71, 53304 Sezemice |
Člen Výkonného výboru | Jan Bílý |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 do 5.8.2023 |
Adresa | Kunětická 103, 53009 Pardubice |
jednatel | Lukáš Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2019 do 20.2.2020 |
Adresa | Mezi Mosty 1846, 53003 Pardubice |
jednatel | David Götz |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2014 do 20.2.2020 |
Adresa | Stavbařů 149, 53009 Pardubice |
jednatel | Miroslav Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2017 do 20.2.2020 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 1844, 53002 Pardubice |
jednatel | Lukáš Sládeček |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2014 do 15.5.2019 |
Adresa | K Rozvodně 99, 53009 Pardubice |
jednatel | Miroslav Zajíček |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2014 do 1.10.2017 |
Adresa | Kunětická 103, 53009 Pardubice |
IČO: | 03077993 |
---|---|
Firma: | HAGA Pardubice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice II |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 6. 2014 |
Sídlo: | Stavbařů 149, Pardubice 53009 |
---|
Činnosti sportovních klubů |