Hádkovi, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Hádkovi, s.r.o. (14110687) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 36, 56181 Kunvald. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2022 a je stále aktivní. Hádkovi, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Hádkovi, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Hádkovi, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 1. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48716 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14110687 | |
Jméno: | U Kohouta, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.2022 |
Zapsána dne: | 3.1.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 36, Kunvald 56181, Česká republika | 3.7.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Staré náměstí 41, Česká Třebová 56002, Česká republika | 3.1.2022 - 3.7.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3.7.2023 |
výroba potravinářských aškrobárenských výrobků | 3.7.2023 |
velkoobchod a maloobchod | 3.7.2023 |
hostinská činnost | 3.1.2022 |
řeznictví a uzenářství | 3.1.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.1.2022 - 3.7.2023 |
jednatel | Jiřina Hádková |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | 36, 56181 Kunvald |
jednatel | Roman Hádek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2022 do 9.11.2023 |
Adresa | 36, 56181 Kunvald |
jednatel | Jiřina Vymetálková |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 do 14.6.2023 |
Adresa | 36, 56181 Kunvald |
jednatel | Jiřina Vymetálková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2022 do 9.4.2022 |
Adresa | 116, 56185 Česká Rybná |
IČO (identifikační číslo): | 14110687 |
---|---|
Jméno: | Hádkovi, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 2022 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 36, Kunvald 56181 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 2022 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 2022 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 2022 |
Člen statutárního orgánu: | Jiřina Hádková |
---|
IČO: | 14110687 |
---|---|
Firma: | Hádkovi, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Kunvald |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 2022 |
Sídlo: | 36, Kunvald 56181 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba potravinářských výrobků |
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |