HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (61505757) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Budovatelů 240/3, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 1994 a je stále aktivní. HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22005 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61505757 | |
Jméno: | HADES spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.6.1994 |
Zapsána dne: | 14.6.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 201/2002-16 ze dne 20.5.2003, které nabylo právní moci dne 25.6.2003 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.11.2016 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 201/2002-16 ze dne 20.5.2003, které nabylo právní moci dne 25.6.2003 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 25.7.2003 - 23.11.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budovatelů 240/3, Přerov 75002, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Budovatelů 240/3, Přerov 75000, Česká republika | 19.1.1998 - 23.11.2016 |
Adresa: | Šimáčkova 13/916, Praha 7 17000, Česká republika | 14.6.1994 - 19.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 14.6.1994 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb | 14.6.1994 |
jednatel | David Stubley |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2017 |
Adresa | Zbraslavské náměstí 464, 15600 Praha |
jednatel | David Stubley |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | Neumannova 1449/4, 15600 Praha |
jednatel | David Stubley |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 do 17.12.2017 |
Adresa | Neumannova 1449/4, 15600 Praha |
jednatel | David Stubley |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1998 do 6.4.2016 |
Adresa | Budovatelů 240/3, Přerov |
jednatel | Alexander Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.1994 do 19.1.1998 |
Adresa | Šimáčkova 13/916, Praha 7 |
IČO (identifikační číslo): | 61505757 |
---|---|
Jméno: | HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | David Stubley |
---|
IČO: | 61505757 |
---|---|
Firma: | HADES spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 1994 |
Sídlo: | Budovatelů 240/3, Přerov 75002 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |