HACETA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HACETA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (25531051) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Sopky 621/6, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 1998 HACETA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o HACETA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HACETA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 6. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26104 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25531051 | |
Jméno: | HACETA, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.1998 |
Zapsána dne: | 8.6.1998 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 41 Cm 1/2011-3, ze dne 21.3.2011, které nabylo právní moci 12.5.2011, byl jmenován likvidátor. | 8.6.2011 | |
Usnesením Krajského soudu Ostrava, č.j. 24 Cm 49/2010-21, ze dne 06.10.2010, které nabylo právní moci dne 20.11.2010, byl odvolán z funkce likvidátor. | 10.1.2011 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj. 6 Cm 54/2005-9 ze dne 18.10.2005, které nabylo právní moci dne 24.11.2005 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 28.12.2005 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 18 K 1021/98-70 ze dne 26.3.2001 byl prohlášen konkurs na majetek společníka Vladimíra Černého. Správcem konrusní podstaty byl ustanoven Ing. Josef Hora, nar. 4.1.1942 bytem Bílina, Za Chlumem 772, sídlo kanceláře Bílina, Litoměřická 280/48. Tím v souladu s ust. § 148 odst. 2 obch. zák. zanikla jeho účast ve společnosti. | 1.10.2001 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Sopky 621/6, Bruntál 79201, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U sopky 6, Bruntál 79201, Česká republika | 28.3.2002 - 19.9.2016 |
Adresa: | Myslivní 18, Brno 62300, Česká republika | 8.6.1998 - 28.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod | 9.11.2001 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 9.11.2001 |
velkoobchod | 9.11.2001 |
zprostředkování obchodu | 9.11.2001 |
zprostředkování služeb | 9.11.2001 |
zemědělská činnost, chov drobnýcvh zvířat | 8.6.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.6.1998 - 9.11.2001 |
zprostředkovatelská činnost | 8.6.1998 - 9.11.2001 |
jednatel | Miloš Tauš |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1998 do 20.2.2003 |
Adresa | Myslivní 18, 62300 Brno |
jednatel | Ing. Dagmar Hamová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1998 do 28.3.2002 |
Adresa | Družstevní 596, 79326 Vrbno pod Pradědem |
jednatel | Vladimír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1998 do 9.11.2001 |
Adresa | Váňov 91, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 25531051 |
---|---|
Firma: | HACETA, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 1998 |
Sídlo: | U Sopky 621/6, Bruntál 79201 |
---|
Chov drobných hospodářských zvířat |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |