Habitat Zbraslav, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Habitat Zbraslav, z.s. (17823684) je Spolek. Sídlí na adrese Boženy Stárkové 648, 15600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 2023 Habitat Zbraslav, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Habitat Zbraslav, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Habitat Zbraslav, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 1. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 76978 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17823684 | |
Jméno: | Habitat Zbraslav, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 12.1.2023 |
Zapsána dne: | 12.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Boženy Stárkové 648, Praha 15600, Česká republika | 12.1.2023 |
---|
Předseda Výboru | Alžběta Křížová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 |
Adresa | Boženy Stárkové 1349, 15600 Praha |
člen Výboru | Ing. Matěj Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 |
Adresa | Boženy Stárkové 648, 15600 Praha |
člen Výboru | MgA Jindřiška Čermák Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2023 |
Adresa | Školní 2442, 44001 Louny |
Místopředseda Výboru | MgA Aleš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 |
Adresa | Školní 2442, 44001 Louny |
Místopředseda Výboru | MgA Aleš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 do 18.8.2023 |
Adresa | Pickova 1490/12, 15600 Praha |
člen Výboru | MgA Jindřiška Křivánková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 do 20.4.2023 |
Adresa | Školní 2442, 44001 Louny |
IČO: | 17823684 |
---|---|
Firma: | Habitat Zbraslav, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zbraslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 1. 2023 |
Sídlo: | Boženy Stárkové 648, Praha 15600 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |