Haas Hockey s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Haas Hockey s.r.o. (28604709) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vyhlídalova 2115/11, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2009 a je stále aktivní. Haas Hockey s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Haas Hockey s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Haas Hockey s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 11. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34087 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28604709 | |
Jméno: | GDI Eastern Europe Region s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.2009 |
Zapsána dne: | 9.11.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.8.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.2009 - 11.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vyhlídalova 2115/11, Opava 74601, Česká republika | 11.8.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje | 11.8.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.8.2016 |
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje | 9.11.2009 - 11.8.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.11.2009 - 11.8.2016 |
Jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2022 |
Adresa | 219, 79336 Malá Morávka |
Jednatel | Ing. Eva Haasová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2022 |
Adresa | 219, 79336 Malá Morávka |
Jednatel | Ing. Eva Haasová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 28.10.2022 |
Adresa | 28, 74741 Hradec nad Moravicí |
Jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2018 do 28.10.2022 |
Adresa | 28, 74741 Hradec nad Moravicí |
Jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2018 do 25.5.2018 |
Adresa | Horní Náměstí 382/69, 74601 Opava |
Jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 4.5.2018 |
Adresa | 28, 74741 Hradec nad Moravicí |
Jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 4.5.2018 |
Adresa | 28, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2014 do 11.8.2016 |
Adresa | 28, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Ing. Eva Haasová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2014 do 11.8.2016 |
Adresa | 28, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Rostislav Haas |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2009 do 3.1.2014 |
Adresa | Osvobození 1145/10, 74706 Opava |
jednatel | Ing. Eva Haasová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2009 do 3.1.2014 |
Adresa | Osvobození 1145/10, 74706 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 28604709 |
---|---|
Jméno: | Haas Hockey s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 11. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Rostislav Haas |
---|
IČO: | 28604709 |
---|---|
Firma: | Haas Hockey s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 2009 |
Sídlo: | Vyhlídalova 2115/11, Opava 74601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Reklamní činnosti |
Sportovní činnosti |