H&P Management Services a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H&P Management Services a.s. (24794163) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 1. 2011 a je stále aktivní. H&P Management Services a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o H&P Management Services a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H&P Management Services a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16844 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24794163 | |
Jméno: | HHP Management & Administration a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.1.2011 |
Zapsána dne: | 10.1.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.3.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 18.2.2014 - 22.12.2021 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 18.2.2014 - 22.12.2021 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.6.2011 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 10.1.2011 - 21.6.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 22.3.2022 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 21.2.2017 - 22.3.2022 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 10.1.2011 - 21.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 29.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 23.11.2015 - 29.12.2016 |
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 10.1.2011 - 23.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 18.8.2023 - 18.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 18.8.2023 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 18.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činnosti: - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy. | 22.3.2022 - 18.8.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.8.2011 - 22.3.2022 |
Člen představenstva | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
člen představenstva | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 do 22.3.2022 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
člen představenstva | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2017 do 22.12.2021 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
člen představenstva | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2015 do 21.2.2017 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
člen představenstva | Mgr. David Neveselý |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2011 do 23.11.2015 |
Adresa | Železnobrodská 46/19, 19700 Praha |
člen představenstva | Mgr. Klára Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 10.3.2011 |
Adresa | 341, 69664 Kněždub |
IČO (identifikační číslo): | 24794163 |
---|---|
Jméno: | H&P Management Services a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 10. 1. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. David Neveselý |
---|
IČO: | 24794163 |
---|---|
Firma: | H&P Management Services a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 1. 2011 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Činnosti vedení podniků |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |