H+P AUTODEMONT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H+P AUTODEMONT, s.r.o. (25820061) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 539, 73943 Staříč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 1998 a je stále aktivní. H+P AUTODEMONT, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o H+P AUTODEMONT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H+P AUTODEMONT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25820061 | |
Jméno: | H+P AUTODEMONT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.9.1998 |
Zapsána dne: | 3.9.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.6.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.6.2015 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.2.2002 - 16.6.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.9.1998 - 2.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 539, Staříč 73943, Česká republika | 16.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 539, Staříč 73943, Česká republika | 15.5.2007 - 16.6.2015 |
Adresa: | Vodárenská 424, Paskov 73921, Česká republika | 3.9.1998 - 15.5.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 24.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Zasilatelství a zastupování v celním řízení Pronájem a půjčování věcí movitých | 24.3.2023 |
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.6.2015 - 24.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2015 - 24.3.2023 |
silniční motorová doprava nákladní | 19.2.2005 - 16.6.2015 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
maloobchod se smíšeným zbožím | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
velkoobchod | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
zprostředkování služeb | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
zprostředkování obchodu | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
specializovaný maloobchod | 21.5.2002 - 16.6.2015 |
odtahová služba | 3.9.1998 - 21.5.2002 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, zakázek a reklamy | 3.9.1998 - 21.5.2002 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 3.9.1998 - 21.5.2002 |
jednatel | Čestmír Palička |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2024 |
Adresa | Vodárenská 424, 73921 Paskov |
Jednatel | Radek Henych |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2015 |
Adresa | Na výsluní 500, 73932 Řepiště |
Jednatel | Jiřina Paličková |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2015 do 5.2.2024 |
Adresa | Vodárenská 424, 73921 Paskov |
jednatel | Jiřina Paličková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1998 do 16.6.2015 |
Adresa | Vodárenská 424, 73921 Paskov |
jednatel | Radek Henych |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2004 do 16.6.2015 |
Adresa | Na výsluní 500, 73932 Řepiště |
jednatel | Radek Henych |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1998 do 10.11.2004 |
Adresa | Jana Čapka 3078, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 25820061 |
---|---|
Jméno: | H+P AUTODEMONT, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 539, Staříč 73943 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 26. 6. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Henych |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Čestmír Palička |
IČO: | 25820061 |
---|---|
Firma: | H+P AUTODEMONT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Staříč |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 9. 1998 |
Sídlo: | 539, Staříč 73943 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |