H O L - M O N T A s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H O L - M O N T A s.r.o. (07723083) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Radiová 1431/2a, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2018 H O L - M O N T A s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o H O L - M O N T A s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H O L - M O N T A s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 12. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 305873 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07723083 | |
Jméno: | H O L - M O N T A s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.2018 |
Zapsána dne: | 12.12.2018 | |
Na společnost přešla část jmění rozdělované společnosti TOS GEAR s.r.o., se sídlem Radiová 1431/2a, Hostivař, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 025 18 155, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 13.8.2019. Na společnost př ešla rovněž část jmění rozdělované společnosti TOS Hostivař s.r.o., se sídlem Radiová 1431/2a, Hostivař, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 458 09 895, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením. | 1.10.2019 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radiová 1431/2a, Praha 10200, Česká republika | 12.12.2018 |
---|
Jednatel | Roman Iščenko |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | K Doubí 1004, 25243 Průhonice |
Jednatel | Roman Vladimirovič Iščenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 13.1.2023 |
Adresa | K Doubí 1004, 25243 Průhonice |
Jednatel | Roman Vladimirovič Iščenko |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2022 do 2.12.2022 |
Adresa | Květnové náměstí 73, 25243 Průhonice |
Jednatel | Roman Ishchenko |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 do 28.11.2022 |
Adresa | K Doubí 1004, 25243 Průhonice |
Jednatel | Roman Ishchenko |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2018 do 19.2.2020 |
Adresa | Harmonická 1415/15, 15800 Praha |
IČO: | 07723083 |
---|---|
Firma: | H O L - M O N T A s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2018 |
Sídlo: | Radiová 1431/2, Praha 10200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |