H - job servis s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H - job servis s.r.o. v likvidaci (08045887) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlavní třída 267/27, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2019 a je stále aktivní. H - job servis s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o H - job servis s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H - job servis s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 4. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37679 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08045887 | |
Jméno: | H - job servis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.2019 |
Zapsána dne: | 1.4.2019 | |
Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 69 Cm 287/2023-30 ze dne 8.7.2024 byla zrušena obchodní společnost H - job servis s.r.o., identifikační číslo 080 45 887, se sídlem Hlavní třída 267/27, 353 01 Mariánské Lázně, a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 7.8.2024. | 19.8.2024 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní třída 267/27, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 1.4.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku | 21.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu oboru živností 1 až 79) | 1.4.2019 - 21.9.2021 |
jednatel | Valentyna Kulynych |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2021 |
Adresa | ul. Serhiia Yatskovskoho , Verkhnodniprovsk |
jednatel | Vasyl Babyniuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 do 21.9.2021 |
Adresa | ul. Stusa 10/19 , Kolomia |
jednatel | Jaroslav Kerbic |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2019 do 29.1.2020 |
Adresa | Přátelství 2050/10, 35002 Cheb |
jednatel | Petr Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2019 do 29.1.2020 |
Adresa | Revoluční 385, 34802 Bor |
IČO (identifikační číslo): | 08045887 |
---|---|
Jméno: | H - job servis s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hlavní třída 267/27, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Valentyna Kulynych |
---|
IČO: | 08045887 |
---|---|
Firma: | H - job servis s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 4. 2019 |
Sídlo: | Hlavní třída 267/27, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |