H - ing, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H - ing, spol. s r.o. (25568183) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova 724, 66453 Újezd u Brna. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1999 a je stále aktivní. H - ing, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o H - ing, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H - ing, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34186 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25568183 | |
Jméno: | H - ing, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.6.1999 |
Zapsána dne: | 24.6.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 724, Újezd u Brna 66453, Česká republika | 14.5.2013 |
---|---|---|
Adresa: | č.e. 306, Bílovice nad Svitavou 66401, Česká republika | 30.9.2008 - 14.5.2013 |
Adresa: | Křídlovická 22, Brno 60300, Česká republika | 2.6.2003 - 30.9.2008 |
Adresa: | Táborského nábřeží 3, Brno 63900, Česká republika | 24.6.1999 - 2.6.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojařství | 14.5.2013 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 14.5.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2008 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1a ž 3 živnostenského zákona | 30.9.2008 - 30.9.2008 |
specializovaný maloobchod | 2.6.2003 - 30.9.2008 |
projektová činnost ve výstavbě | 24.6.1999 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 24.6.1999 |
jednatel | Alexandr Máša |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 |
Adresa | 58, 68501 Bohaté Málkovice |
jednatel | Alexandr Máša |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2013 do 2.3.2022 |
Adresa | Masarykova 724, 66453 Újezd u Brna |
jednatel | Ing. Jaromír Holoubek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2008 do 14.5.2013 |
Adresa | č.e. 306, 66401 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | Ing. Jaromír Holoubek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1999 do 30.9.2008 |
Adresa | Křídlovická 22, 60300 Brno |
jednatel | Vladislava Holoubková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1999 do 2.6.2003 |
Adresa | Křídlovická 22, 60300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25568183 |
---|---|
Jméno: | H - ing, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 1999 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Masarykova 724, Újezd u Brna 66453 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Alexandr Máša |
---|
IČO: | 25568183 |
---|---|
Firma: | H - ing, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Újezd u Brna |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 1999 |
Sídlo: | Masarykova 724, Újezd u Brna 66453 |
---|
Specializované stavební činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |