H - Gastro s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H - Gastro s.r.o. (26964350) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hybešova 259/21, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2005 a je stále aktivní. H - Gastro s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o H - Gastro s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H - Gastro s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 4. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48628 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26964350 | |
Jméno: | H - Gastro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.4.2005 |
Zapsána dne: | 6.4.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 27.12.2011 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.4.2005 - 27.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hybešova 259/21, Brno 60200, Česká republika | 20.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hybešova 21, Brno 60200, Česká republika | 6.4.2005 - 20.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.2.2021 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3.2.2021 |
hostinská činnost | 6.4.2005 |
jednatel | Ing. Jaromír Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 |
Adresa | Kohoutovická 289/49, 64100 Brno |
jednatel | Dominik Grečko |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 3.2.2021 |
Adresa | Voroněžská 2547/1, 61600 Brno |
jednatel | Dominik Grečko |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2011 do 20.10.2016 |
Adresa | Duklianska 2709/58, 05201 Spišská Nová Ves |
jednatel | Ing. Jaromír Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2011 do 20.10.2016 |
Adresa | Kohoutovická 289/49, 64100 Brno |
jednatel | Ivo Dusík |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2005 do 27.12.2011 |
Adresa | Sabinova 4, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26964350 |
---|---|
Jméno: | H - Gastro s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 4. 2005 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hybešova 259/21, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 2005 |
Člen statutárního orgánu: | Dominik Grečko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaromír Chmelař |
IČO: | 26964350 |
---|---|
Firma: | H - Gastro s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 4. 2005 |
Sídlo: | Hybešova 259/21, Brno 60200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |