H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" (45197466) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Mlýnská 1260/32, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 6. 1992 a je stále aktivní. H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 585 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45197466 | |
Jméno: | H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 24.6.1992 |
Zapsána dne: | 24.6.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 31/2012, ze dne 13.4.2012, které nabylo právní moci dne 16.5.2012, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 30.5.2012 | |
Zastupování společnosti: Společnost zastupuje Jan H e c z k o . | 24.6.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mlýnská 1260/32, Opava 74601, Česká republika | 3.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Stratilova 3 , O p a v a 74601, Česká republika | 24.6.1992 - 11.3.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.11.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 24.6.1992 - 7.11.2011 |
Společník | Jan Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | Krásné Loučky 242/242, 79401 Krnov |
Společník | Jan Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2021 do 18.3.2022 |
Adresa | SPC A 1023/5, 79401 Krnov |
Společník | Jan Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2015 do 24.6.2021 |
Adresa | Smetanova 17, 74731 Velké Hoštice |
Společník | Jan Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 do 3.12.2015 |
Adresa | Stratilova 3, 74601 Opava |
Společník | Jan Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1992 do 12.1.2012 |
Adresa | Stratilova 3, 74601 Opava |
Společník | Věra Heczková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.1992 do 11.3.2005 |
Adresa | Stratilova 3, 74601 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 45197466 |
---|---|
Jméno: | H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 22. 9. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Heczko |
---|
IČO: | 45197466 |
---|---|
Firma: | H E R A X , v.o.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 6. 1992 |
Sídlo: | Mlýnská 1260/32, Opava 74601 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |