H & D Engineering spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
H & D Engineering spol. s r.o. (48111724) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Michelská 792/2, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1993 H & D Engineering spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o H & D Engineering spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro H & D Engineering spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16268 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48111724 | |
Jméno: | H & D Engineering spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.1993 |
Zapsána dne: | 5.1.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 22.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.8.2014 | |
Datum podpisu zakladatelské listiny : 5.11.1992 | 5.1.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Michelská 792/2, Praha 4 14000, Česká republika | 5.1.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projektová činnost ve výstavbě | 22.8.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 22.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2014 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. | 26.5.1997 - 22.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej projektová činnost v investiční výstavbě zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě | 5.1.1993 - 22.8.2014 |
jednatel | Ing. Tomáš Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2013 |
Adresa | Děbolínská 1063/39, 14800 Praha |
jednatel | Ing. Tomáš Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1997 do 31.10.2013 |
Adresa | Děbolínská 39, Praha 4 |
jednatel | Ing. Jiří Drholec CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 23.10.2007 |
Adresa | Palackého 207, 27401 Slaný |
jednatel | Ing. Tomáš Hauba |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 26.5.1997 |
Adresa | Jasná II/2, 14700 Praha 4 |
IČO: | 48111724 |
---|---|
Firma: | H & D Engineering spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | Michelská 792/2, Praha 14000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |