GUTZY, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GUTZY, s.r.o. (60467045) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rabyňská 741/10, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 1994 a je stále aktivní. GUTZY, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GUTZY, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GUTZY, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26892 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60467045 | |
Jméno: | GUTZY, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.2.1994 |
Zapsána dne: | 23.2.1994 | |
Datum notářského zápisu: 14.2.1994 | 23.2.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.2.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rabyňská 741/10, Praha 14200, Česká republika | 10.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Rabyňská 741, Praha 4 14200, Česká republika | 5.5.1998 - 10.11.2016 |
Adresa: | Blanická 27, Praha 2 12000, Česká republika | 31.1.1995 - 5.5.1998 |
Adresa: | Štěpánská 61,Praha 1 , nn , Česká republika | 23.2.1994 - 31.1.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného). | 23.2.1994 |
Jednatel | David Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2022 |
Adresa | Švehlova 2887/26, 10600 Praha |
Jednatel | David Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 9.6.2022 |
Adresa | Milánská 457, 10900 Praha |
Jednatel | David Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1998 do 10.11.2016 |
Adresa | Rabyňská 741, Praha 4 |
Jednatel | Daniel Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1998 do 20.10.1998 |
Adresa | Rabyňská 741, Praha 4 |
Jednatel | JUDr. Karel Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1997 do 5.5.1998 |
Adresa | Vinohradská 32, Praha 2 |
Jednatel | JUDr. Karel Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.1994 do 10.2.1997 |
Adresa | Vinohradská 32, Praha 2 |
IČO (identifikační číslo): | 60467045 |
---|---|
Jméno: | GUTZY, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rabyňská 741/10, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | David Vlach |
---|
IČO: | 60467045 |
---|---|
Firma: | GUTZY, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 2. 1994 |
Sídlo: | Rabyňská 741/10, Praha 14200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |