Guru Europe s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Guru Europe s.r.o. (28235096) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Legerova 1810/27, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2008 a je stále aktivní. Guru Europe s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Guru Europe s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Guru Europe s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 134279 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28235096 | |
Jméno: | Guru Europe s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.1.2008 |
Zapsána dne: | 21.1.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.10.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Legerova 1810/27, Praha 12000, Česká republika | 28.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Mezi školami 2335/6, Praha 15800, Česká republika | 11.2.2009 - 28.4.2023 |
Adresa: | Bojčenkova 1101/1, Praha 19800, Česká republika | 21.1.2008 - 11.2.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.4.2009 |
jednatel | Elena Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | Sazovická 507/16, 15521 Praha |
jednatel | Kristina Chrastilová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Vojenova 2540/6, 18000 Praha |
jednatel | Evgeny Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Sazovická 507/16, 15521 Praha |
jednatel | Elena Sazonova |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 do 17.7.2024 |
Adresa | Orechovyj prospekt 35 , Moskva, Zjablikovo |
jednatel | Jelena Vladimirovna Šengofová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 do 20.5.2021 |
Adresa | Sazovická 507/16, 15521 Praha |
jednatel | Jelena Vladimirovna Šengofová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 do 3.5.2021 |
Adresa | Tylovická 207/2, 15521 Praha |
jednatel | Elena Sazonova |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2013 do 25.3.2021 |
Adresa | Orechovyj prospekt 35 , Moskva, Zjablikovo |
jednatel | Evgeny Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 25.3.2021 |
Adresa | Žlutá 200, 25219 Chrášťany |
jednatel | Elena Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 25.3.2021 |
Adresa | Žlutá 200, 25219 Chrášťany |
jednatel | Evgeny Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | Žlutá 200, 25219 Chrášťany |
jednatel | Elena Shengof |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | Žlutá 200, 25219 Chrášťany |
jednatel | Elena Sazonova |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2012 do 25.10.2013 |
Adresa | Jeremiášova 2722/2b, 15500 Praha |
jednatel | Iryna Rohova |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 16.10.2012 |
Adresa | 28. října 827/23, 28802 Nymburk |
jednatel | Pavel Chuvilyaev |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2008 do 10.1.2012 |
Adresa | Prišvina , Moskva |
IČO (identifikační číslo): | 28235096 |
---|---|
Jméno: | Guru Europe s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Legerova 1810/27, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Evgeny Shengof |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kristina Chrastilová |
Člen statutárního orgánu: | Elena Shengof |
IČO: | 28235096 |
---|---|
Firma: | Guru Europe s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 1. 2008 |
Sídlo: | Legerova 1810/27, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |